Renseignements sur Clara-Maria Bucher
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Clara-Maria Bucher
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4741382, Registre du commerce Lucerne, (100)
Videofilm Luzern GmbH, in Luzern, CH-100.4.027.111-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 64 vom 04.04.2005, S. 8, Publ. 2774246).
Statutenänderung:
26.09.2008.
Domizil neu:
Güterstrasse 5, 6002 Luzern.
Zweck neu:
Herstellung von Fernseh- und Videofilmen, Fernsehreportagen, Informations- und Dokumentarfilmen;
Aus- und Weiterbildung im Bereich Medientraining;
Beteiligungen;
Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Liegenschaften, Wertschriften, Patenten und Lizenzen;
Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum;
Vornahme von Finanzierungen sowie Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Mitteilungen:
Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 26.09.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Loretan, Adrian, von Leukerbad, in Luzern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.--;
Baumgartner, Guido, von Cham, in Dierikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 24'000.--;
Bucher, Clara-Maria genannt Claire, von Buttisholz, in Rothenburg, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 39'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Walter, von Buttisholz, in Rothenburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 39'000.-- und mit einem Stammanteil von CHF 24'000.-- und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.--;
Bucher, Corinne, von Buttisholz, in Luzern, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.-- [bisher: in Rothenburg].
Numéro de publication: 2774246, Registre du commerce Lucerne, (100)
Videofilm Luzern GmbH, in Luzern, CH-100.4.027.111-8, Herstellung von Fernseh- und Videofilmen, Fernsehreportagen, Informations- und Dokumentarfilmen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 123 vom 01.07.2003, S. 11, Publ. 1058992).
Statutenänderung:
23.03.2005. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucher, Walter, von Buttisholz, in Rothenburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 38'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Guido, von Cham, in Dierikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 24'000.-- [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bucher, Clara-Maria genannt Claire, von Buttisholz, in Rothenburg, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 39'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--].
Numéro de publication: 1058992, Registre du commerce Lucerne, (100)
Videofilm Luzern GmbH, in Luzern, Güterstrasse 2, 6002 Luzern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
23.06.2003.
Zweck:
Herstellung von Fernseh- und Videofilmen, Fernsehreportagen, Informations- und Dokumentarfilmen;
Aus- und Weiterbildung im Bereich Medientraining;
Beteiligungen;
Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Liegenschaften, Wertschriften, Patenten und Lizenzen.
Stammkapital:
CHF 65'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 23.06.2003 und Bilanz per 31.03.2003 übernimmt die Gesellschaft von Walter Bucher, von Buttisholz, in Rothenburg, seine bisherige, im Handelsregister nicht eingetragene Einzelfirma Walter Bucher Videofilm Luzern, in Luzern, mit sämtlichen Aktiven, deren Wert zusammen CHF 68'459.95 beträgt und dem gesamten Fremdkapital im Werte von CHF 28'887.90 zum Preise von CHF 39'572.05, wovon CHF 39'000.-- an das Stammkapital angerechnet und CHF 572.05 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Bucher, Walter, von Buttisholz, in Rothenburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 38'000.--;
Baumgartner, Guido, von Cham, in Dierikon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 24'000.--;
Bucher, Clara-Maria genannt Claire, von Buttisholz, in Rothenburg, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--;
Bucher, Corinne, von Buttisholz, in Rothenburg, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--;
Loretan, Adrian, von Leukerbad, in Luzern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.