Renseignements sur Johannes Christoph Bucher
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Johannes Christoph Bucher
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2062519, Registre du commerce Argovie, (400)
Medirex Ch. Bucher, in Aarau, CHE-110.369.476, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 60 vom 13.03.1979, S. 795).
Sitz neu:
Schöftland.
Domizil neu:
Suhreweg 3, 5040 Schöftland.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Christoph, von Wetzikon ZH, in Schöftland, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Aarau].
Numéro de publication: 3928978, Registre du commerce Argovie, (400)
Jo Bless GmbH, bisher in Rothrist, CH-400.4.020.936-2, Fertigung und Verkauf von Kunstwerken usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2006, S. 2, Publ. 3685930).
Statutenänderung:
16.04.2007.
Sitz neu:
Schöftland.
Domizil neu:
Suhreweg 3, 5040 Schöftland.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Barbara, von Wetzikon ZH, in Schöftland, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.-- [bisher: in Rothrist];
Schneider, Anne Marie, von Mülligen, in Schöftland, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-- [bisher: in Rothrist];
Bucher, Christoph, von Wetzikon ZH, in Schöftland, mit Einzelprokura [bisher: in Rothrist].
Registre du commerce Argovie, (400)
Jo Bless GmbH, bisher in A a r a u , Fertigung und Verkauf von Kunstwerken usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 230 vom 25.11.1999, S. 8010).
Statutenänderung:
8.03.2001.
Sitz neu:
R o t h r i s t .
Domizil neu:
Bernstrasse 165, 4852 Rothrist.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucher, Salomé, von Wetzikon, in Aarau, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Barbara, von Wetzikon, in Rothrist, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.- [bisher: in Aarau, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.-];
Bucher, Christoph, von Wetzikon, in Rothrist, mit Einzelprokura [bisher: in Aarau].