Renseignements sur Jean-Daniel Bossy
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Jean-Daniel Bossy
Numéro de publication: 3908079, Registre du commerce Valais, (621)
Banque Raiffeisen Martigny et Région, société coopérative, à Fully, CHE-105.843.199, société coopérative (No. FOSC 230 du 27.11.2017, Publ. 3894277).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bossy, Jean-Daniel, de Avry, à Salvan, administrateur, sans droit de signature.
Numéro de publication: 2100919, Registre du commerce Valais, (621)
Banque Raiffeisen Martigny et Région, société coopérative, à Fully, CHE-105.843.199, société coopérative (No. FOSC 120 du 25.06.2014, Publ. 1574213).
Modification des statuts:
11.03.2015.
Fusion:
reprise des actifs et passifs de la société coopérative 'Banque Raiffeisen de Leytron-Saillon, société coopérative', à Leytron (CHE-105.997.000), selon contrat de fusion du 19.01.2015 et 27.01.2015 et bilan au 31.12.2014 présentant des actifs de CHF 271'197'716.53 et des passifs envers les tiers de CHF 268'092'606.69, soit un actif net de CHF 3'105'109.84. Les coopérateurs de la société transférante deviennent coopérateurs de la société reprenante. Attribution aux membres de la société coopérative transférante d'une part sociale de CHF 200.00 chacun. Statuts modifiés sur des points non soumis à publication.
Inscription ou modification de personne(s):
Luisier, Cédric, de Saillon, à Saillon, vice-président, avec signature collective à deux;
Tramaux, Laurence Marlyse, de Yvonand, à Saillon, administratrice et secrétaire, avec signature collective à deux;
Bossy, Jean-Daniel, de Avry, à Salvan, administrateur, sans droit de signature [précédemment: administrateur et secrétaire avec signature collective à deux];
Buchard, Grégoire, de Leytron, à Leytron, administrateur, sans droit de signature;
Jacquemoud, Bernard, de Vérossaz, à Martigny, administrateur, sans droit de signature [précédemment: vice-président avec signature collective à deux].
Numéro de publication: 969287, Registre du commerce Valais, (621)
Banque Raiffeisen Martigny et Région, société coopérative, à Fully, CH-621.5.002.854-3, société coopérative (No. FOSC 49 du 12.03.2013, Publ. 7101264).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bonvin, Roger, de Chermignon, à Martigny, membre, sans droit de signature;
Gay-Balmaz, Jean-Frédéric, de Salvan, à Salvan, secrétaire, avec signature collective à deux;
Carron, Bernard, de Fully, à Fully, président, avec signature collective à deux;
Lonfat, Jean-Pierre, de Fully, à Charrat, administrateur, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Rappaz, Raphaël, de Evionnaz, à Evionnaz, président, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président avec signature collective à deux];
Jacquemoud, Bernard, de Vérossaz, à Martigny, vice-président, avec signature collective à deux [précédemment: membre sans droit de signature];
Bossy, Jean-Daniel, de Avry, à Salvan, administrateur et secrétaire, avec signature collective à deux [précédemment: à Martigny, membre sans droit de signature];
Bender, Delphine, de Fully, à Fully, administratrice, sans droit de signature;
Coquoz, Jean, de Salvan et Finhaut, à Martigny, administrateur, sans droit de signature [précédemment: membre sans droit de signature];
Dorsaz, Norbert, de Fully, à Fully, administrateur, sans droit de signature [précédemment: membre sans droit de signature].