Renseignements sur Heinz Bill
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Heinz Bill
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005993509, Registre du commerce Soleure, (241)
Mathys AG Bettlach, in Bettlach, CHE-110.087.003, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2023, Publ. 1005838004).
Domizil neu:
Robert Mathys-Strasse 5, 2544 Bettlach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG, in Grenchen (CH-254.9.000.021-9), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vozzi, Luca, italienischer Staatsangehöriger, in Bergamo (IT), Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young SA (CHE-186.791.979), in Lancy, Revisionsstelle;
Bill, Heinz, von Kernenried, in Safnern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Del Gallo, Ilaria, italienische Staatsangehörige, in Travesio (IT), mit Kollektivprokura zu zweien;
Liut, Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Portogruaro (IT), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 3526474, Registre du commerce Berne, (36)
Balzers Revêtements S.A., in Brügg, CH-073.3.005.818-8, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Verschleissschutzschichten (Hartstoffbeschichtung), Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2005, S. 3, Publ. 3107990).
Statutenänderung:
23.08.2006.
Firma neu:
Oerlikon Balzers Coating S.A., Brügg.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Oerlikon Balzers Coating AG, Brügg) (Oerlikon Balzers Coating Ltd., Brügg). [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtig].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rechsteiner, Ernst, von Zürich, in Pfaffhausen (Fällanden), mit Kollektivprokura zu zweien;
Tempus, Martin, von Zürich, in Zumikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marbot, Christian, von Rohrbach, in Baar, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bill, Heinz, von Kernenried, in Safnern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Malin, Daniela, liechtensteinische Staatsangehörige, in Balzers (FL), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brändle, Johann Paul, von Mosnang, in Bad Ragaz, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Münster-Sarmsheim (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 3107990, Registre du commerce Berne, (36)
Balzers Revêtements S.A., in Brügg, CH-073.3.005.818-8, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Verschleissschutzschichten (Hartstoffbeschichtung), Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2005, S. 4, Publ. 3040600).
Domizil neu:
Erlenstrasse 39, 2555 Brügg bei Biel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Heinz, von Oetwil am See, in Balgach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bill, Heinz, von Kernenried, in Safnern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Frei, Pascal, von Widnau, in Widnau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Malin, Daniela, liechtensteinische Staatsangehörige, in Balzers (FL), mit Kollektivprokura zu zweien.