Renseignements sur Thomas Barth
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Thomas Barth
Dernières notifications FOSC pour Thomas Barth
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2230417, Registre du commerce Grisons, (350)
Immo Brazerol AG, in Chur, CHE-101.623.262, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2009, S. 9, Publ. 4903034).
Abspaltung:
Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsvertrag vom 19.06.2015 auf die B & P Treuhand GmbH, in Chur (CHE-104.449.546), über.
Domizil neu:
Ringstrasse 20, 7000 Chur.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barth, Thomas, von Chur, in Chur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brazerol, Alfred, von Schmitten GR, in Chur, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 5470004, Registre du commerce Grisons, (350)
TSA Chur GmbH, in Chur, CH-350.4.001.139-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 10 vom 15.01.2010, S. 8, Publ. 5443524).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Binkert, Stefan, von Winterthur, in Chur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hidber, Anton, von Mels, in Wangs (Vilters-Wangs), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Barth, Thomas, von Eggersriet, in Chur, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 5443524, Registre du commerce Grisons, (350)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 66 vom 06.04.2009, S. 13, publizierten TR-Eintrag Nr. 1'788 vom 31.03.2009. TSA Chur GmbH, in Chur, CH-350.4.001.139-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 66 vom 06.04.2009, S. 13, Publ. 4959688).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barth, Thomas, von Eggersriet, in Chur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [nicht: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Binkert, Stefan, von Winterthur, in Chur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [nicht: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Perl, Andrin, von Lavin, in Ilanz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [nicht: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].