Dr. Iwan von Wartburg
domicilié à Zürich, de Wangen bei Olten Mandats actifs: perinnova compensation GmbH, Verein für Chancen- und Lohngleichheit (VCLG) Schweiz et plus Connecté à: Hans-Peter Koch, Aldo Pfenninger, Gesine Fuchs et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dr. Iwan von Wartburg" à jour.Vous suivez maintenant "Dr. Iwan von Wartburg".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dr. Iwan von Wartburg" à jour.Vous suivez maintenant "Dr. Iwan von Wartburg".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Iwan von Wartburg
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Iwan von Wartburg
Fourniture de services informatiques
Associations religieuses, politiques ou laïques
Service concernant conseil aux entreprises
Fourniture de services informatiques
Associations religieuses, politiques ou laïques
Service concernant conseil aux entreprises
Personnes privées avec le nom Iwan von Wartburg
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Iwan von Wartburg
Numéro de publication: HR02-1005616384, Registre du commerce Argovie, (400)
perinnova compensation GmbH, in Aarau, CHE-113.868.681, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2022, Publ. 1005442248).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Wartburg, Iwan, von Wangen bei Olten, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Koch, Hans-Peter, von Villmergen, in Erlinsbach (AG), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00 [bisher: in Erlinsbach AG, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR01-1004736379, Registre du commerce Zurich, (20)
Verein für Chancen- und Lohngleichheit (VCLG) Schweiz, in Zürich, CHE-172.049.052, Zürichbergstrasse 21, 8032 Zürich, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
01.06.2018. 02.11.2018.
Zweck:
Der Zweck des Vereins: Schaffung, Weiterentwicklung und Vergabe eines Zertifikats der Lohn- und Chancengleichheit für öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Organisationen und Unternehmen;
Anwendung und Weiterentwicklung von Erkenntnissen im Bereich Lohn- und Chancengleichheit im Erwerbsleben gemäss aktueller wissenschaftlicher Standards;
Schaffung einer Vereinigung von Experten & Expertinnen und Interessierten im Bereich der Lohn- und Chancengleichheit im Erwerbsleben.
Mittel:
Ordentliche und ausserordentliche Mitgliederbeiträge, Zuwendungen und Erlöse aus den Vereinsaktivitäten und gegebenenfalls aus Subventionen von öffentlichen Stellen.
Eingetragene Personen:
Bros de Puechredon, Marc, von Grandson, in Basel, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fuchs, Gesine, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lanfranconi Stamm, Marina Lucia, von Winterthur, in Bern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Wartburg, Iwan, von Wangen bei Olten, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2658011, Registre du commerce Zurich, (20)
Martinfeld AG, in Zürich, CHE-442.363.812, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2014, Publ. 1297477).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Wartburg, Iwan, von Wangen bei Olten, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.