Natascha Poli
domicilié à Meierskappel, de Guggisberg Mandats actifs: Treuco AG Connecté à: Jürg Birri, Alvaro Ruso Gonzalez, Claudio Isaak et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Natascha Poli" à jour.Vous suivez maintenant "Natascha Poli".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Natascha Poli" à jour.Vous suivez maintenant "Natascha Poli".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Natascha Poli
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Natascha Poli
Gestion de fonds
Gestion de fonds
Personnes privées avec le nom Natascha Poli
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Natascha Poli
Numéro de publication: HR02-1006127761, Registre du commerce Zurich, (20)
T-Globe Trustee Ltd., in Zürich, CHE-384.154.194, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 12.05.2023, Publ. 1005744696).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moos, Pius, von Zug, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hediger, Nadina, von Küsnacht (ZH), in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schulz, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Speicher, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Poli, Natascha, von Guggisberg, in Meierskappel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Birri, Jürg, von Zeihen, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer, Stefan Markus, von Baden, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brand, Armand Emre, von Bern, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heinzl, Dominik, österreichischer Staatsangehöriger, in Illnau-Effretikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Raquet, Joanne Yvette, von Wettswil am Albis, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005692023, Registre du commerce Zurich, (20)
Treuco AG, in Zürich, CHE-107.852.795, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2022, Publ. 1005535480).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hegetschweiler Kamm, Maja Margretha, von Filzbach und Ottenbach, in Obfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Poli, Natascha, von Guggisberg, in Meierskappel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Poysden, Simone, von Zürich, in Zumikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rotta-Fellmann, Claudia, von Nunningen, in Kaiseraugst, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005496788, Registre du commerce Zurich, (20)
T-Globe Trustee Ltd., in Zürich, CHE-384.154.194, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2022, Publ. 1005405576).
Statutenänderung:
23.05.2022.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Erbringen von Treuhandtätigkeiten und die Tätigkeit als Trustee gemäss Finanzinstitutsgesetz (FINIG) und Protektor sowie damit verbundene Tätigkeiten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hegetschweiler, Maja, von Ottenbach, in Obfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lange, Anja Rosemarie, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Poli, Natascha, von Guggisberg, in Meierskappel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneiter, Marian Carina, von Steffisburg, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].