Peter Knill
domicilié à Eschlikon, de Appenzell Mandats actifs: Gartenbau Peter Knill AG Connecté à: Ulla Bohnenblust Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Peter Knill" à jour.Vous suivez maintenant "Peter Knill".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Peter Knill" à jour.Vous suivez maintenant "Peter Knill".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Peter Knill
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Peter Knill
Jardinage et aménagements paysagers
Jardinage et aménagements paysagers
Personnes privées avec le nom Peter Knill
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Peter Knill
Numéro de publication: 4299407, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Echt AG, in St. Gallen, CHE-108.031.275, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2014, Publ. 1771519).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knill, Peter, von Appenzell, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumgartner-Brülisauer, Manuela, von Mörschwil, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zellner, Gerhard, von Zermatt, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Koja-Keller, Kalliopi, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von St. Gallen und Wolfhalden, Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: 6111400, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Gartenbau Peter Knill AG, in Münchwilen TG, CH-440.3.024.989-0, Mühlegraben 5, 9542 Münchwilen TG, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
01.04.2011.
Zweck:
Betrieb einer Gartenbauunternehmung;
Planung und Ausführung sämtlicher Gartenbauarbeiten wie Bepflanzungen, Anlegen von Sitzplätzen und Gehwegen, leichter Tiefbau sowie Unterhalt von Gartenanlagen und Beratungen im Bereich der Gartengestaltung. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung von dem im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmen Gartenbau Peter Knill, in Münchwilen TG (CH-440.1.021.782-3), gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 01.04.2011 Aktiven von CHF 590'101.76 und Passiven von CHF 53'571.60, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 zugeteilt und CHF 436'530.16 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse durch eingeschriebenen Brief oder gegen Empfangsbestätigung oder telegrafisch oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Veröffentlichung im SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 01.04.2011 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Knill, Peter, von Appenzell, in Eschlikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Bohnenblust, Ulla, von Wynau, in Eschlikon, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5972814, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Lanter Design AG, in St. Gallen, CH-320.3.021.431-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2008, S. 16, Publ. 4549618).
Statutenänderung:
08.12.2010. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lanter, Martin, von Steinach, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knill, Peter, von Appenzell, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Brülisauer, Manuela, von Appenzell, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burgermeister, Urs, von Wigoltingen, in Oberuzwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zellner, Gerhard, von Zermatt, in Engelburg (Gaiserwald), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
MKM Treuhand AG (CH-020.3.917.714-1), in Winterthur, Revisionsstelle [bisher:MKM Treuhand AG].