Claudia Hänni
domicilié à Heimberg, de Köniz Mandats actifs: Zum Sternen Schwarzenburg GmbH in Liquidation Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Claudia Hänni" à jour.Vous suivez maintenant "Claudia Hänni".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Claudia Hänni" à jour.Vous suivez maintenant "Claudia Hänni".
|
|
Claudia Hänni
domicilié à Schüpfen, de Wengi Mandats actifs: Frienisberg - üses Dorf Genossenschaft Connecté à: Milena Aleksandrova Kienast-Dobreva, Renate Hübscher Lauber, Sonja Vogelsanger et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Claudia Hänni" à jour.Vous suivez maintenant "Claudia Hänni".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Claudia Hänni" à jour.Vous suivez maintenant "Claudia Hänni".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Claudia Hänni
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Claudia Hänni
Exploiter des etablissement de restauration
Exploitation des etablissements de soins et soins stationnaires
Exploiter des etablissement de restauration
Exploitation des etablissements de soins et soins stationnaires
Personnes privées avec le nom Claudia Hänni
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Claudia Hänni
Numéro de publication: HR02-1005988731, Registre du commerce Berne, (36)
Frienisberg - üses Dorf Genossenschaft, in Seedorf (BE), CHE-107.827.573, Genossenschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2023, Publ. 1005859856).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hänni, Claudia, von Wengi, in Schüpfen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005698576, Registre du commerce Berne, (36)
Zum Sternen Schwarzenburg GmbH, in Schwarzenburg, CHE-494.301.161, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2022, Publ. 1005475185).
Firma neu:
Zum Sternen Schwarzenburg GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 02.03.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hänni, Claudia, von Köniz, in Heimberg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 4380459, Registre du commerce Berne, (36)
dahlia Verein, in Langnau im Emmental, CHE-115.910.199, Verein (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2018, Publ. 4052243).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hänni, Claudia, von Wengi, in Wengi b. Büren (Wengi), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Linder, Thomas, von Brienz BE, in Trubschachen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.