Laurent Galliano
domicilié à Lausanne, de Winterthur Mandats actifs: ABBGen Sàrl Connecté à: Lionel Henriod Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Laurent Galliano" à jour.Vous suivez maintenant "Laurent Galliano".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Laurent Galliano" à jour.Vous suivez maintenant "Laurent Galliano".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Laurent Galliano
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Laurent Galliano
Recherche et développement
Recherche et développement
Personnes privées avec le nom Laurent Galliano
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Laurent Galliano
Numéro de publication: HR02-1005541358, Registre du commerce Valais, (621)
ABBGen Sàrl, à Vérossaz, CHE-157.162.557, société à responsabilité limitée (No. FOSC 14 du 20.01.2022, Publ. 1005385958).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Weber, Brian, de Bargen (BE), à Vérossaz, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 130 parts sociales de CHF 100.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Galliano, Laurent, de Winterthur, à Lausanne, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 146 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: associé, sans droit de signature, pour 40 parts sociales de CHF 100.00];
Aebi, Keven Armand, de Seeberg, à Collombey-Muraz, associé, sans droit de signature, pour 8 parts sociales de CHF 100.00;
Bron, Lucas, de Saint-Saphorin (Lavaux), à Collombey-Muraz, associé, sans droit de signature, pour 8 parts sociales de CHF 100.00;
Ruchat, Laurent, de Grandcour, à Collombey-Muraz, associé, sans droit de signature, pour 8 parts sociales de CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1005385958, Registre du commerce Valais, (621)
ABBGen Sàrl, à Vérossaz, CHE-157.162.557, société à responsabilité limitée (No. FOSC 56 du 20.03.2020, Publ. 1004857646).
Modification des statuts:
05.01.2022;
13.01.2022.
Nouveau but:
La société a le but suivant: Exploitation de laboratoires, centres de recherche et centres de développement;
fournitures de services dans les domaines médicaux, pharmaceutiques et en lien avec le domaine de la santé;
commerce de compléments alimentaires, de produits médicaux et pharmaceutiques. Elle pourra en outre faire, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, toutes opérations financières, commerciales, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son but social et s'intéresser, sous toutes formes, à toutes entreprises similaires, notamment par la prise de participation dans des entreprises similaires. La société pourra également constituer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger.
Inscription ou modification de personne(s):
Weber, Brian, de Bargen (BE), à Vérossaz, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 130 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: pour 200 parts sociales de CHF 100.00];
Galliano, Laurent, de Winterthur, à Lausanne, associé, sans droit de signature, pour 40 parts sociales de CHF 100.00;
Henriod, Lionel, de Begnins, à Aigle, associé, sans droit de signature, pour 30 parts sociales de CHF 100.00.