Manfred Frank
domicilié à Taching am See, de Allemagne Mandats actifs: Pure Consulting AG Connecté à: Sebastian Frank, Peter Siglreitmeier, Christoph Gehmecker et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Manfred Frank" à jour.Vous suivez maintenant "Manfred Frank".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Manfred Frank" à jour.Vous suivez maintenant "Manfred Frank".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Manfred Frank
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Manfred Frank
Fourniture de services informatiques
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Manfred Frank
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Manfred Frank
Numéro de publication: HR02-1004926440, Registre du commerce Lucerne, (100)
Pure Consulting GmbH, in Root, CHE-489.077.414, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2018, Publ. 4403655).
Statutenänderung:
15.06.2020.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 15.06.2020 und Bilanz per 31.12.2019 mit Aktiven von CHF 1'456'532.80 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 633'102.62 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafterin erhält für ihre bisherigen Stammanteile 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
Pure Consulting AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen mit eingeschriebenem Brief, mit Telegramm oder mit Telefax. [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten]. [gestrichen: Mit Erklärung vom 06.01.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
FCI Holding AG (CHE-173.194.366), in Root, Gesellschafterin.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frank, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Frank, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Taching am See (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
APAG Audit AG (CHE-100.872.638), in Baar, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1004718494, Registre du commerce Lucerne, (100)
Manfred Frank AG, in Kriens, CHE-100.328.033, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 14.07.2009, S.16, Publ. 5135456).
Firma neu:
Manfred Frank AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 12.09.2019 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frank, Margrit, von Kriens, in Kriens, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frank, Manfred, von Kriens, in Kriens, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 6006650, Registre du commerce Zoug, (170)
Pure Consulting GmbH, in Zug, CH-170.4.010.226-1, c/o Dr. Martin Neese, Baarerstrasse 78, 6300 Zug, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
06.01.2011, 21.01.2011.
Zweck:
Beratung im Bereich der Informationstechnologie und von ERP Systemen, Einführung und Entwicklung von Standard- und Spezialsoftware, Projektmanagement sowie allgemeine Unternehmensberatung;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 06.01.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Ambiel, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Frank, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Taching am See (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Frank, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Taching am See (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.