Can Binay
domicilié à St. Gallen, de Turquie Mandats actifs: 1000 Mond GmbH, Derin Royal, Binay et plus Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Can Binay" à jour.Vous suivez maintenant "Can Binay".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Can Binay" à jour.Vous suivez maintenant "Can Binay".
|
|
Can Binay
domicilié à Eggersriet, de Turquie Mandats actifs: HELVETICA 24 GMBH Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Can Binay" à jour.Vous suivez maintenant "Can Binay".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Can Binay" à jour.Vous suivez maintenant "Can Binay".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Can Binay
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Can Binay
Exploiter des etablissement de restauration
Administration des restaurants
Exploiter des etablissement de restauration
Administration des restaurants
Personnes privées avec le nom Can Binay
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Can Binay
Numéro de publication: HR02-1006091637, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Auto Ost GmbH, in Herisau, CHE-283.794.798, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2021, Publ. 1005356654).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Binay, Can, türkischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Yilmaz, Gökben, von Rorschach, in Rorschacherberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1006051156, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
NerGiz San GmbH, bisher in Altstätten, CHE-404.279.470, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 23 vom 03.02.2021, Publ. 1005090798).
Statutenänderung:
31.05.2024.
Firma neu:
HELVETICA 24 GMBH.
Sitz neu:
Speicher.
Domizil neu:
Hauptstrasse 12, 9042 Speicher.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Restaurants mit Schnellimbiss und Take-Away, sowie den Handel mit alkoholischen und nichtalkoholischen Getränken, Lebensmitteln sowie Haushalt- und Geschenkartikeln. Ferner bezweckt die Gesellschaft den Handel mit Fahrzeugen und Immobilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen und vermitteln sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ersan, Yusuf, türkischer Staatsangehöriger, in Altstätten SG (Altstätten), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Binay, Can, türkischer Staatsangehöriger, in Eggersriet, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1005444429, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Zowar GmbH, bisher in Gossau (SG), CHE-207.478.993, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2020, Publ. 1004965229).
Statutenänderung:
29.03.2022.
Sitz neu:
Herisau.
Domizil neu:
Johannes-Baumann-Strasse 4, 9100 Herisau.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail, an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Binay, Hüseyin, türkischer Staatsangehöriger, in Gossau SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Binay, Cansu, türkische Staatsangehörige, in Herisau, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.