Barbara Aeschlimann-Lanz
domicilié à Beatenberg, de Rüderswil Mandats actifs: Fritz Lanz AG in Liq. Connecté à: Beat Lanz, Edith Lanz Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Barbara Aeschlimann-Lanz" à jour.Vous suivez maintenant "Barbara Aeschlimann-Lanz".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Barbara Aeschlimann-Lanz" à jour.Vous suivez maintenant "Barbara Aeschlimann-Lanz".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Barbara Aeschlimann-Lanz
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Barbara Aeschlimann-Lanz
Fabrication et transformation des produits du bois
Fabrication et transformation des produits du bois
Personnes privées avec le nom Barbara Aeschlimann-Lanz
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Barbara Aeschlimann-Lanz
Numéro de publication: HR02-1005846528, Registre du commerce Berne, (36)
Fritz Lanz AG, in Münchenbuchsee, CHE-102.439.034, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2022, Publ. 1005454992).
Firma neu:
Fritz Lanz AG in Liq..
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 14.09.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanz, Beat, von Rohrbach, in Beatenberg, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Aeschlimann-Lanz, Barbara, von Rüderswil, in Beatenberg, Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005454992, Registre du commerce Berne, (36)
Fritz Lanz AG, in Münchenbuchsee, CHE-102.439.034, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 03.12.2020, Publ. 1005038007).
Domizil neu:
c/o Brand Notare, Fellenbergstrasse 5, 3053 Münchenbuchsee. [Streichung der Bemerkung, da nicht zum Eintragungstext gehörend] [gestrichen: Der von einer bisherigen Registerkarte übertragene Auszug enthält keine vor dem Uebertrag gestrichenen Tatsachen, und auch keine allfälligen früheren Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate. Diese können auf der im Feld "Uebertrag von" bezeichneten Handelsregisterkarte eingesehen werden.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lanz, Martin, von Rohrbach, in Münchenbuchsee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeschlimann-Lanz, Barbara, von Rüderswil, in Beatenberg, Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Frauenkappelen].
Numéro de publication: 3236841, Registre du commerce Berne, (36)
Fritz Lanz AG, in Münchenbuchsee, CHE-102.439.034, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 03.06.2011, Publ. 6189740).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanz, Beat, von Rohrbach, in Beatenberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Aeschlimann-Lanz, Barbara, von Rüderswil, in Frauenkappelen, Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lanz, Edith, von Rohrbach, in Münchenbuchsee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Sekretärin, mit Einzelunterschrift];
Lanz, Martin, von Rohrbach, in Münchenbuchsee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].