Renseignements sur Wallis Hospitality Sàrl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Wallis Hospitality Sàrl
- Wallis Hospitality Sàrl est actuellement actif et est dans le secteur Exploiter des Hôtels, auberges et pensions. Le siège social se trouve à Anzère.
- Wallis Hospitality Sàrl a 2 personnes à la direction.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 09.10.2023.
- L’entreprise Wallis Hospitality Sàrl est inscrite sous l’IDI CHE-238.063.197.
- À la même adresse comme Wallis Hospitality Sàrl il sont inscrits 11 autres entreprises actives Cela comprend: Anzalpinvest SA, Anzère Immobilier SA, Chauffage Bois-Energie Anzère CBA SA.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
12.05.2021
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Ayent
Registre du commerce
VS
Numéro au registre du commerce
CH-626.4.021.302-6
IDE/TVA
CHE-238.063.197
Secteur
Exploiter des Hôtels, auberges et pensions
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but I'exploitation d'établissements publics, cafés, restaurants, hôtels, discothèques. Elle peut également effectuer toutes opérations commerciales, financières, industrielles ou autres qui se rapportent directement ou indirectement à son but et favorisent son développement. Elle peut également acheter, vendre, louer tous locaux utiles au développement des activités conformes au but social. Elle peut en outre créer des succursales en Suisse et à l'étranger, prendre des participations, fonder ou financer des entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but. Elle peut également accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires ou à des tiers.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Wallis Hospitality Sàrl
Numéro de publication: HR02-1005856140, Registre du commerce Valais, (626)
Wallis Hospitality Sàrl, à Crans-Montana, CHE-238.063.197, société à responsabilité limitée (No. FOSC 94 du 18.05.2021, Publ. 1005185300).
Modification des statuts:
19.09.2023.
Nouveau siège:
Ayent.
Nouvelle adresse:
Route d'Anzère 34, 1972 Anzère.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Juilland, Mirta Valérie, de Saint-Maurice, à Saint-Maurice, associée et gérante, avec signature collective à deux, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Moussaïd, Mohamed El Mahdi, ressortissant français, à Conthey, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR01-1005185300, Registre du commerce Valais, (626)
Wallis Hospitality Sàrl, à Crans-Montana, CHE-238.063.197, Route de Tsampriman 9, 3974 Mollens VS, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
27.04.2021.
But:
La société a pour but I'exploitation d'établissements publics, cafés, restaurants, hôtels, discothèques. Elle peut également effectuer toutes opérations commerciales, financières, industrielles ou autres qui se rapportent directement ou indirectement à son but et favorisent son développement. Elle peut également acheter, vendre, louer tous locaux utiles au développement des activités conformes au but social. Elle peut en outre créer des succursales en Suisse et à l'étranger, prendre des participations, fonder ou financer des entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but. Elle peut également accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires ou à des tiers.
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux associés:
par écrit ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Bono, Michele, ressortissant italien, à Crans-Montana, associé et président des gérants, avec signature collective à deux, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00;
Juilland, Mirta Valérie, de Saint-Maurice, à Saint-Maurice, associée et gérante, avec signature collective à deux, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00. Selon déclaration du 27.04.2021, il est renoncé à un contrôle restreint.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.