Renseignements sur Theytaz Excursions SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Theytaz Excursions SA
- Theytaz Excursions SA est active dans le secteur «Transport routier de personnes et marchandises» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Hérémence.
- Theytaz Excursions SA a été fondée le 20.02.2004.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 15.01.2021, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise Theytaz Excursions SA est inscrite sous l’IDI CHE-110.540.238.
- Entreprises avec la même adresse: Fondation Cyrille Theytaz, GONEVA V., Theytaz Bazar SA.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
Sébastien Lipawsky,
Serge Theytaz,
Béatrice Theytaz,
Thérèse Lipawsky
les plus récents personnes habilitée à signer
Sébastien Lipawsky,
Serge Theytaz,
Béatrice Theytaz,
Thérèse Lipawsky
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
20.02.2004
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Hérémence
Registre du commerce
VS
Numéro au registre du commerce
CH-626.3.009.193-6
IDE/TVA
CHE-110.540.238
Secteur
Transport routier de personnes et marchandises
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Exploitation d'une compagnie de transports en tout genre; l'exploitation d'un garage, du téléphérique Dixence/Lac des Dix et de ses dépendances; création ou participation à des entreprises similaires; toutes opérations commerciales, financières, industrielles et immobilières convergentes.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
NOFIVAL SA | Martigny | <2004 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Theytaz Excursions SA
Numéro de publication: HR02-1005075525, Registre du commerce Valais, (626)
Theytaz Excursions SA, à Hérémence, CHE-110.540.238, société anonyme (No. FOSC 204 du 20.10.2011, p.0, Publ. 6384872).
Nouvelle adresse:
Route Principale 23, 1987 Hérémence.
Autres adresses:
Avenue des Mayennets 7, 1950 Sion.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Theytaz, Jean-Jacques, de Hérémence, à Hérémence, président, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Theytaz, Serge, de Hérémence, à Sion, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux];
Lipawsky, Sébastien, de Düdingen, à Grimisuat, vice-président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: à Vex, directeur, avec signature individuelle].
Numéro de publication: 6384872, Registre du commerce Valais, (626)
Theytaz Excursions SA, à Hérémence, CH-626.3.009.193-6, société anonyme (No. FOSC 181 du 18.09.2008, p. 16, Publ. 4656926). [biffé: bureaux : avenue des Mayennets 7, 1950 Sion].
Numéro de publication: 4656926, Registre du commerce Valais
Theytaz Excursions SA, à Hérémence, CH-626.3.009.193-6, société anonyme (FOSC no 168 du 01.09.2008, p. 18, publ. 4632950).
Inscription ou modification de personne:
Lipawsky, Sébastien, de Düdingen, à Vex, directeur, avec signature individuelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.