Renseignements sur Petersburg Studies GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Petersburg Studies GmbH
- Petersburg Studies GmbH avec son siège à Zürich est une Société à responsabilité limitée du domaine «Associations religieuses, politiques ou laïques». Petersburg Studies GmbH est actif.
- L’entreprise a été fondée le 21.01.2005.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 25.09.2020, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L'IDI d'entreprise est CHE-112.201.066.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
21.01.2005
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Zürich
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.4.030.337-2
IDE/TVA
CHE-112.201.066
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Aus- und Weiterbildung von Jungen und Erwachsenen. Die Themen der Aus- und Weiterbildung haben hauptsächlich mit Russland zutun. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Petersburg Studies GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004985767, Registre du commerce Zurich, (20)
Petersburg Studies GmbH, in Zürich, CHE-112.201.066, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2018, Publ. 1004517169).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Samarine, Alexandra Mary Grizel, britische Staatsangehörige, in Bridport (UK), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Argumosa Martinez, Maria Inmaculada, spanische Staatsangehörige, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Numéro de publication: HR02-1004517169, Registre du commerce Zurich, (20)
Petersburg Studies GmbH, in Zürich, CHE-112.201.066, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2011, Publ. 6332578).
Domizil neu:
Voltastrasse 37, 8044 Zürich.
Numéro de publication: 6332578, Registre du commerce Zurich, (20)
Petersburg Studies GmbH, in Zürich, CH-020.4.030.337-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2005, S. 20, Publ. 2672424). Gemäss Erklärung vom 05.09.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Argumosa Martinez, Maria Inmaculada, spanische Staatsangehörige, in Zürich, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.