Renseignements sur Perusa GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Perusa GmbH
- Perusa GmbH est actuellement actif et est dans le secteur Achat & vente de biens immobiliers propres. Le siège social se trouve à Boppelsen.
- La direction se compose de 2 personnes. L'entreprise a été fondée le 08.08.2018.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 26.04.2024. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L'IDI d'entreprise est CHE-379.102.458.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
08.08.2018
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Boppelsen
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.4.065.357-9
IDE/TVA
CHE-379.102.458
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, Veräusserung, Verwaltung sowie Beteiligungen an Immobilien aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Perusa GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006018510, Registre du commerce Zurich, (20)
Perusa GmbH, in Boppelsen, CHE-379.102.458, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 154 vom 13.08.2018, Publ. 4410655).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sager, Peter Rudolf, von Gränichen, in Boppelsen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 50'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sager-Gertsch, Verena, von Gränichen, in Boppelsen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 50'000.00;
Sager, Peter Lukas, von Gränichen, in Boppelsen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4410655, Registre du commerce Zurich, (20)
Perusa GmbH, in Boppelsen, CHE-379.102.458, Rebbergstrasse 25, 8113 Boppelsen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
18.07.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, Veräusserung, Verwaltung sowie Beteiligungen an Immobilien aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 50'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 18.07.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Sager, Peter Rudolf, von Gränichen, in Boppelsen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 50'000.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.