Renseignements sur MEVB Consulting GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de MEVB Consulting GmbH
- MEVB Consulting GmbH est active dans le secteur «Service concernant conseil aux entreprises» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Olten.
- Il y a 7 personnes actives inscrites dans la direction.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 15.03.2022.
- L'IDE déclaré est CHE-379.380.997.
- Entreprises avec la même adresse: 3f consulting ag, Coiffeurprivatschule Trendsetter AG, Edel & Stark AG.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
30.05.2012
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Olten
Registre du commerce
SO
Numéro au registre du commerce
CH-241.4.011.019-4
IDE/TVA
CHE-379.380.997
Secteur
Service concernant conseil aux entreprises
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Unternehmensberatung, insbesondere bezüglich der Prozessoptimierung sowie der Steigerung der Effizienz und Effektivität, basierend auf wissenschaftlicher Grundlage mit Unterstützung von mathematischen und/oder statistischen Modellen. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, nutzen, veräussern und belasten, ferner alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- MEVB Consulting S.a.g.l.
- MEVB Consulting LLC
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour MEVB Consulting GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005427356, Registre du commerce Soleure, (241)
MEVB Consulting GmbH, in Olten, CHE-379.380.997, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 140 vom 22.07.2020, Publ. 1004942685).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flury, Roland, von Wangen bei Olten, in Wangen bei Olten, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Markus, von Zofingen, in Rothrist, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004942685, Registre du commerce Soleure, (241)
MEVB Consulting GmbH, in Olten, CHE-379.380.997, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2019, Publ. 1004571853).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Morra, Emanuele, italienischer Staatsangehöriger, in Torino (IT), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Revetria, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Genua (IT), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
MESA S.R.L. (01423190097), in Savona (IT), Gesellschafterin, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1004571853, Registre du commerce Soleure, (241)
MEVB Consulting GmbH, in Olten, CHE-379.380.997, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2016, Publ. 3093775).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kremers, Enrique, deutscher Staatsangehöriger, in Karlsruhe (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Revetria, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Genua (IT), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 160 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.