Renseignements sur Librairie-papeterie du Pierre-Pertuis SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Librairie-papeterie du Pierre-Pertuis SA
- Librairie-papeterie du Pierre-Pertuis SA avec son siège à Tavannes est actif. Librairie-papeterie du Pierre-Pertuis SA est active dans le domaine «Service concernant conseil aux entreprises».
- La direction se compose de une personne.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 01.06.2012.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton BE sous l’IDI CHE-112.129.351.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
02.12.2004
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Tavannes
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-073.3.016.207-4
IDE/TVA
CHE-112.129.351
Secteur
Service concernant conseil aux entreprises
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Exploitation d'une librairie-papeterie ainsi que le commerce de marchandises en tous genres. La société peut acquérir ou créer des entreprises identiques ou analogues, acheter et vendre des immeubles, assumer des parts en Suisse et à l'étranger.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Cornu Pascal | Tavannes | 08.12.2004 | 31.05.2012 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- GB Tecco SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Librairie-papeterie du Pierre-Pertuis SA
Numéro de publication: 6700576, Registre du commerce Berne, (36)
Librairie-papeterie du Pierre-Pertuis SA, à Tavannes, CH-073.3.016.207-4, société anonyme (No. FOSC 68 du 10.04.2007, p. 4, Publ. 3877074).
Modification des statuts:
02.05.2012.
Nouveau capital-actions libéré:
CHF 100'000.00 [précédemment: CHF 50'000.00].
Nouvelles communications:
Communications aux actionnaires: par lettre recommandée, télécopie (avec quittance d'envoi) ou email (avec quittance d'envoi) à leur dernière adresse inscrite sur le registre des actions. Dans tous les autres cas, elles peuvent être faites dans la FOSC. Selon déclaration du 02.05.2012, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Cornu Pascal, à Tavannes, organe de révision.
Numéro de publication: 3877074, Registre du commerce Berne, (36)
Librairie-papeterie du Pierre-Pertuis SA, à Tavannes, CH-073.3.016.207-4, exploitation d'une librairie-papeterie etc., société anonyme (FOSC no 223 du 16.11.2006, p. 4, publ. 3638774).
Nouvelle adresse:
rue de Pierre-Pertuis 15, 2710 Tavannes.
Numéro de publication: 3638774, Registre du commerce Berne, (36)
GB Tecco SA, à Tavannes, CH-073.3.016.207-4, consulting en entreprise, analyse et gestion d'entreprise etc., société anonyme (FOSC no 239 du 08.12.2004, p. 4, publ. 2578250).
Modification des statuts:
1.11.2006.
Nouvelle raison sociale:
Librairie-papeterie du Pierre-Pertuis SA.
Nouveau but:
Exploitation d'une librairie-papeterie ainsi que le commerce de marchandises en tous genres. La société peut acquérir ou créer des entreprises identiques ou analogues, acheter et vendre des immeubles, assumer des parts en Suisse et à l'étranger.
Personnes et signatures radiées:
Brügger, Claude, de Plasselb, à Tavannes, président, avec signature collective à deux;
Zhi-Wei, Guan, de Cortébert, à Sorvilier, administrateur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne:
Brügger-Dufaux, Danièle, de Plasselb, à Malleray, administratrice, avec signature individuelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.