Renseignements sur International Risk Governance Council (IRGC)
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de International Risk Governance Council (IRGC)
- International Risk Governance Council (IRGC) a son siège social à Lausanne et est actif. Elle opère dans le domaine «Recherche et développement».
- L’organisation a été fondée en 29.08.2003 et a 5 personnes à la direction.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’organisation a été modifiée en dernier lieu le 23.10.2023. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L’organisation est inscrite dans le registre du commerce du canton VD sous l’IDI CHE-110.197.554.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil de fondation
Anna Fontcuberta Morral,
Granger Morgan Millett,
Martha Crawford Heitzmann,
Ortwin Renn
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
29.08.2003
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Ecublens (VD)
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-660.1.705.003-1
IDE/TVA
CHE-110.197.554
Secteur
Recherche et développement
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Le but social de la Fondation IRGC est de soutenir (notamment financièrement) ainsi que de conseiller l'entité de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) en charge des activités et prestations dans le domaine de la gouvernance des risques, et qui a pour but d'aider les gouvernements, le monde des affaires et d'autres organisations, ainsi que d'encourager la confiance du public dans le domaine de la Maîtrise du Risque et dans toute prise de décision s'y rapportant, à un niveau international, en recueillant différents points de vue et pratiques et en délivrant une information indépendante et faisant autorité; en améliorant la compréhension et l'évaluation des questions importantes liées au risque, dans toute leur complexité; en développant des stratégies de gestion des risques innovantes, efficaces et mesurées.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BFF & Associés SA | Lausanne | 23.06.2021 |
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
FIDUCIAIRE WUARIN & CHATTON SA | Genève | 07.12.2017 | 22.06.2021 | |
ALBER & ROLLE Experts-comptables Associés SA | Genève | 25.08.2011 | 06.12.2017 | |
KPMG SA | Lancy | 13.03.2009 | 24.08.2011 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- International Risk Governance Council IRGC
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour International Risk Governance Council (IRGC)
Numéro de publication: LS05-0000003417, Registre du commerce Vaud
Rubrique: Appels aux créanciers suite à la liquidation Sous-rubrique: Appel aux créanciers à la liquidation d'une fondation Date de publication: SHAB 23.10.2023 Visible par le public jusquau: 23.10.2028 Numéro de publication: Appel aux créanciers à la liquidation International Risk Governance Council (IRGC) Organisation en dissolution: International Risk Governance Council (IRGC) CHE-110.197.554 EPFL IRGC
Point de contact: CV CONSULTING Sàrl, Avenue des Baumettes 9,
Numéro de publication: HR02-1005764311, Registre du commerce Vaud, (550)
International Risk Governance Council (IRGC), à Ecublens (VD), CHE-110.197.554 (FOSC du 27.03.2023, p. 0/1005710124). Kuyper LeBlond Caroline n'est plus membre du conseil de fondation;
sa signature est radiée.
Numéro de publication: HR02-1005710124, Registre du commerce Vaud
International Risk Governance Council (IRGC), à Ecublens (VD), CHE-110.197.554 (FOSC du 22.03.2022, p. 0/1005432837). Fontcuberta Morral Anna, de Espagne, à Morges, est membre du conseil de fondation avec signature collective à deux.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.