Renseignements sur Hypo21 SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Hypo21 SA
- Hypo21 SA a son siège social à Vevey et est actif. Elle opère dans le domaine «Services pour les banques et instituts de crédit».
- L’entreprise a été fondée en 09.03.2022 et a 3 personnes à la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 12.12.2023. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- Hypo21 SA est inscrite dans le canton VD sous l’IDI CHE-257.463.752.
- MeMo Développement Sàrl, Villard Riviera sont inscrites à la même adresse.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
09.03.2022
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Vevey
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-645.4.124.280-6
IDE/TVA
CHE-257.463.752
Secteur
Services pour les banques et instituts de crédit
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Courtage et financement hypothécaire et toutes prestations de conseils financiers.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Hypo21 SA
Numéro de publication: HR02-1005908177, Registre du commerce Vaud, (550)
Hypo21 SA, à Vevey, CHE-257.463.752 (FOSC du 18.10.2023, p. 0/1005863800). Michel Ilies, de et à Remaufens, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.
Numéro de publication: HR02-1005863800, Registre du commerce Vaud, (550)
Hypo21 SA, à Vevey, CHE-257.463.752 (FOSC du 11.05.2022, p. 0/1005471274). Titu Noemi n'est plus administratrice;
sa signature est radiée.
Numéro de publication: HR02-1005471399, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
Hypo21 SA, à Cortaillod, CHE-257.463.752 (FOSC du 14.03.2022, p. 0/1005426735). Par suite du transfert de son siège à Vevey, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Vaud. Par conséquent, elle est radiée d'office du registre du commerce de Neuchâtel.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.