Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Huber Verwaltungs AG in Liquidation
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
23.12.2009
Radiation du registre du commerce
08.02.2018
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Büsserach
Registre du commerce
SO
Numéro au registre du commerce
CH-241.3.008.836-4
IDE/TVA
CHE-115.301.072
Secteur
Services fiduciaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Übernahme und Ausführung aller in den Aufgabenkreis einer Verwaltungsgesellschaft fallenden Arbeiten, insbesondere Führen des Back-Office und der Buchhaltung für Dritte. Kann Grundeigentum erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Geschäftszweck der Gesellschaft zu fördern.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Huber Verwaltungs AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Huber Verwaltungs AG in Liquidation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4044583, Registre du commerce Soleure, (241)
Huber Verwaltungs AG in Liquidation, in Büsserach, CHE-115.301.072, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 13.04.2012, Publ. 6636750). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: 6636750, Registre du commerce Soleure, (241)
Huber Verwaltungs AG, in Büsserach, CH-241.3.008.836-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2011, S. 0, Publ. 6455722).
Firma neu:
Huber Verwaltungs AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 29.03.2012 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Peter, von Beinwil SO, in Dittingen, Präsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Lisser, Markus, von Günsberg, in Büsserach, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 6455722, Registre du commerce Soleure, (241)
Huber Verwaltungs AG, in Büsserach, CH-241.3.008.836-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 30.12.2009, S. 23, Publ. 5422116).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bron-Huber, Petra, von La Baroche und Beinwil SO, in Laufen, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.