Renseignements sur Heyo GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Heyo GmbH
- Heyo GmbH est une Société à responsabilité limitée basée à Sins. Heyo GmbH appartient au secteur «Autres commerces avec des biens divers» et est actuellement actif.
- La direction de l’entreprise Heyo GmbH est composée de 11 personnes.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 07.06.2023, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce AG est le suivant: CHE-220.324.576.
- Outre l’entreprise Heyo GmbH il sont inscrits 2 autres entreprises actives exactement à cette adresse. Cela comprend: brighthouse ag, Institut für Gebäudehülle AG.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
21.02.2017
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Sins
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.4.442.338-2
IDE/TVA
CHE-220.324.576
Secteur
Autres commerces avec des biens divers
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Import, Export und Handel von und mit Waren der Bauindustrie und verwandten Wirtschaftszweigen sowie Übernahme von Vertretungen, Verkaufsrechten und Lizenzen von schweizerischen und ausländischen Unternehmungen; kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Heyo GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005762904, Registre du commerce Argovie, (400)
Heyo GmbH, in Sins, CHE-220.324.576, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 29 vom 10.02.2023, Publ. 1005675666).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nägeli, Lorenzo, von Hasliberg, in Kilchberg (ZH), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wicki, Benno, von Flühli, in Flühli, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1005675666, Registre du commerce Argovie, (400)
Heyo GmbH, in Sins, CHE-220.324.576, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2022, Publ. 1005621049).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gemperle, Alex, von Oberuzwil, in Hünenberg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
GMC Merchandising and Consulting AG (CHE-100.825.969), in Gams, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1005621049, Registre du commerce Argovie, (400)
Heyo GmbH, in Sins, CHE-220.324.576, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2021, Publ. 1005344660).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christen, Silvan, von Oberdorf (NW), in Mettmenstetten, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Baar];
Nägeli, Lorenzo, von Hasliberg, in Kilchberg (ZH), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Glarus Nord, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schelbert, Rémy, von Muotathal, in Hünenberg, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.