Renseignements sur Fondation pour l'exploitation de pensions pour personnes âgées "La Vespérale"
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Fondation pour l'exploitation de pensions pour personnes âgées "La Vespérale"
- Fondation pour l'exploitation de pensions pour personnes âgées "La Vespérale" a son siège social à Genève et est actif. Elle est une Forme juridique particulière et est active dans le secteur «Exploitation des etablissements de soins et soins stationnaires».
- Il y a 12 personnes actives inscrites dans la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 02.05.2024. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L'IDE déclaré est CHE-105.998.471.
Direction (12)
Organe de gestion
Sophie Courvoisier,
Eliane Schneeberger-Gubler,
Eric Genoud,
James Wampfler,
Ruth Vesti
les plus récents personnes habilitée à signer
Sophie Courvoisier,
Marie Voravong Bouasomphone,
Nathalie Bornoz Preti,
Gilles Fréré,
Vincent Monico
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
20.02.1978
Forme juridique
Forme juridique particulière
Siège social de l'entreprise
Genève
Registre du commerce
GE
Numéro au registre du commerce
CH-660.0.053.978-7
IDE/TVA
CHE-105.998.471
Secteur
Exploitation des etablissements de soins et soins stationnaires
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Construction, gestion et exploitation, sur le territoire du canton de Genève, de pensions, homes ou foyers d'accueil pour personnes âgées.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PKF Fiduciaire SA | Genève | 28.12.2022 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
ACTA SA | Genève | 05.10.2018 | 27.12.2022 | |
Société de Contrôle Fiduciaire SA | Genève | 03.02.2015 | 04.10.2018 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Fondation pour l'exploitation de pensions pour personnes âgées 'La Vespérale'
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Fondation pour l'exploitation de pensions pour personnes âgées "La Vespérale"
Numéro de publication: HR02-1006023951, Registre du commerce Genève, (660)
Fondation pour l'exploitation de pensions pour personnes âgées "La Vespérale", à Genève, CHE-105.998.471 (FOSC du 28.12.2022, p. 0/1005641133). Béné Nadine, Draskovic Rada Alexandra, Frey Christian et Sapin Françoise ne sont plus membres du conseil d'administration;
les pouvoirs de la première sont radiés. Les pouvoirs de Lucchesi Damien sont radiés. Courvoisier Sophie, nommée vice-présidente, continue à signer collectivement à deux. Dätwiler Stéphane, d'Unterentfelden, à Lancy, Genoud Eric, de et à Genève, Schneeberger-Gubler Eliane, de et à Confignon, Vesti Ruth, de Vilters-Wangs, à Collonge-Bellerive et Wampfler James, de Lenk, à Anières, sont membres du conseil d'administration, sans signature. Signature collective à deux, avec un membre du conseil ou de la direction, a été conférée à Voravong Bouasomphone Marie, de France, à Cercier, FRA.
Numéro de publication: HR02-1005641133, Registre du commerce Genève, (660)
Fondation pour l'exploitation de pensions pour personnes âgées "La Vespérale", à Genève, CHE-105.998.471 (FOSC du 09.08.2021, p. 0/1005267536). Martin-Achard Pierre et Le Joncour-Brülhart Céline ne sont plus administrateurs;
les pouvoirs du premier sont radiés. Bornoz Nathalie, nommée présidente, continue à signer collectivement à deux. L'administratrice Courvoisier Sophie signe désormais collectivement à deux. Fréré Gilles signe désormais collectivement à deux, avec un membre du conseil ou de la direction. Draskovic Rada Alexandra, de et à Genève, est membre du conseil d'administration, sans signature. Signature collective à deux, avec un membre du conseil ou de la direction a été conférée à Lucchesi Damien, de France, à Bons en Chablais, FRA. ACTA SA (CHE-285.486.735) n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
PKF Fiduciaire SA (CHE-103.327.449), à Genève.
Numéro de publication: HR02-1005267536, Registre du commerce Genève, (660)
Fondation pour l'exploitation de pensions pour personnes âgées "La Vespérale", à Genève, CHE-105.998.471 (FOSC du 01.04.2019, p. 0/1004600447). Par suite de changement d'état civil, Courvoisier Dubini Sophie porte maintenant le nom de Courvoisier Sophie.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.