Renseignements sur Focus Gastro GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Focus Gastro GmbH
- Focus Gastro GmbH a son siège social à Buonas et est actif. Elle est une Société à responsabilité limitée et est active dans le secteur «Exploiter des etablissement de restauration».
- Focus Gastro GmbH a été fondée le 11.04.2011.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 22.12.2023. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce ZG avec l’IDI CHE-378.114.654.
- À la même adresse comme Focus Gastro GmbH il sont inscrits 10 autres entreprises actives Cela comprend: cré'mar GmbH, ETAG Energie + Technologie AG, Focus World AG.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
11.04.2011
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Risch
Registre du commerce
ZG
Numéro au registre du commerce
CH-170.4.010.421-4
IDE/TVA
CHE-378.114.654
Secteur
Exploiter des etablissement de restauration
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Führen eines oder mehrerer Gastronomie-Betriebe und Erbringung von Gastronomie- oder ähnlichen Dienstleistungen sowie Anbieten von Eventräumlichkeiten; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Kronenberger Treuhand AG | Luzern | 23.07.2012 | 28.10.2014 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Focus Gastro GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005918452, Registre du commerce Zoug, (170)
Focus Gastro GmbH, in Risch, CHE-378.114.654, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2023, Publ. 1005708437).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Focus World AG (CHE-116.298.685), in Risch, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00;
Nauer, Jacques, von Bremgarten (AG), in Risch, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nauer, Stefan, von Bremgarten (AG), in Walchwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Numéro de publication: HR02-1005708437, Registre du commerce Zoug, (170)
Focus Gastro GmbH, in Risch, CHE-378.114.654, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2020, Publ. 1005054748).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nauer, Philip Jacques, von Bremgarten (AG), in Horw, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nauer, Jacques, von Bremgarten (AG), in Risch, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005054597, Registre du commerce Lucerne, (100)
Focus Gastro GmbH, in Horw, CHE-378.114.654, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2017, Publ. 3371601). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Risch im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Luzern von Amtes wegen gelöscht.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.