Renseignements sur FIDES Trustees SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de FIDES Trustees SA
- FIDES Trustees SA à Genève est une Société anonyme du domaine «Gestion de fonds». FIDES Trustees SA est actif.
- La direction de l’entreprise FIDES Trustees SA qui a été fondée le 06.07.2010, se compose de 5 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 28.02.2024. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L'IDI d'entreprise est CHE-115.815.767.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Linda Gbeckor-Kove,
Martin Christopher Bowen,
Mireille Alice Hélène Grandjean,
Oliver Donagher,
Fabrice Burgniard
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
06.07.2010
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Genève
Registre du commerce
GE
Numéro au registre du commerce
CH-660.1.674.010-1
IDE/TVA
CHE-115.815.767
Secteur
Gestion de fonds
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Création et gestion de société, trusts et structures juridiques similaires; activité de fiduciaire (trustee), dont détention, gestion, acquisition et aliénation, en son nom et au nom des bénéficiares de trusts, de tous fonds, biens, droits et toutes valeures mobilières telles qu'actions, obligations, obligations convertibles et autres titres et papiers-valeurs, à l'exclusion de tous droits ou participations immobilières soummises à la LFAIE (cf. statuts pour but complet).
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour FIDES Trustees SA
Numéro de publication: HR02-1005973279, Registre du commerce Genève, (660)
FIDES Trustees SA, à Genève, CHE-115.815.767 (FOSC du 29.08.2022, p. 0/1005549960). Gbeckor-Kove Linda est désormais domiciliée à Vallorbe.
Numéro de publication: HR02-1005549960, Registre du commerce Genève, (660)
FIDES Trustees SA, à Genève, CHE-115.815.767 (FOSC du 18.08.2022, p. 0/1005543573). Procuration collective à deux a été conférée à Gbeckor-Kove Linda, de Genève, à Vernier.
Numéro de publication: HR02-1005543573, Registre du commerce Genève, (660)
FIDES Trustees SA, à Genève, CHE-115.815.767 (FOSC du 29.04.2022, p. 0/1005462036). La procuration de Michalowski Valérie est radiée.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.