Renseignements sur Ernst Egger AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Ernst Egger AG
- Ernst Egger AG a son siège social à Grafenried et est actif. Elle opère dans le domaine «Commerce d’accessoires automobiles».
- Ernst Egger AG a été fondée le 08.11.1948.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 26.08.2015. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Ernst Egger AG.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
08.11.1948
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Fraubrunnen
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-053.3.000.986-0
IDE/TVA
CHE-101.379.122
Secteur
Commerce d’accessoires automobiles
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Verwertung von Autos, Fabrikation und Handel mit Anhängern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmungen beteiligen und alle Geschäfte abschliessen, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Sie kann Liegenschaften erwerben und wieder veräussern, auch wenn dies nicht unmittelbar mit dem Geschäftsbetrieb zusammenhängt.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Equitest AG Treuhand und Wirtschaftsprüfungen | Wettingen | 12.01.1996 | 04.10.2011 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Egger Ernst AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Ernst Egger AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2339277, Registre du commerce Berne, (36)
Ernst Egger AG, in Fraubrunnen, CHE-101.379.122, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2015, Publ. 1995701).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egger, Rolf, von Aarwangen, in Quartino (Magadino), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Egger, Renate, von Aarwangen, in Quartino (Magadino), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Egger, Manuelle, von Aarwangen, in Quartino (Magadino), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Khatib, Ali, von Schüpfheim, in Weiningen ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1995701, Registre du commerce Berne, (36)
Ernst Egger AG, in Grafenried, CHE-101.379.122, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2011, Publ. 6362560).
Sitz neu:
Fraubrunnen. [Sitzänderung von Amtes wegen infolge Gemeindefusion.].
Numéro de publication: 6362560, Registre du commerce Berne, (36)
Ernst Egger AG, in Grafenried, CH-053.3.000.986-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2005, S. 3, Publ. 2931114).
Statutenänderung:
27.09.2011.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Verwertung von Autos, Fabrikation und Handel mit Anhängern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmungen beteiligen und alle Geschäfte abschliessen, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Sie kann Liegenschaften erwerben und wieder veräussern, auch wenn dies nicht unmittelbar mit dem Geschäftsbetrieb zusammenhängt.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 27.09.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
R. Kummer-Treuhand, in Burgdorf, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.