Adresse
Via Locarno
6616 Losone
Renseignements sur Cartoleria Donati SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Cartoleria Donati SA
- Cartoleria Donati SA a son siège social à Losone et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Commerce de détail de produits des loisirs».
- La direction de l’entreprise Cartoleria Donati SA qui a été fondée le 01.03.1988, se compose de 2 personnes.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 02.09.2024. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- Cartoleria Donati SA est inscrite dans le canton TI sous l’IDI CHE-106.032.163.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
01.03.1988
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Losone
Registre du commerce
TI
Numéro au registre du commerce
CH-509.3.000.821-3
IDE/TVA
CHE-106.032.163
Secteur
Commerce de détail de produits des loisirs
But (Langue d'origine)
La gestione di negozi, ivi compreso il commercio, di articoli di cancelleria, cartoleria e libreria, mobilia e macchine d'ufficio e simili. La società potrà partecipare direttamente o indirettamente ad altre imprese aventi scopo uguale o analogo.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Mag Fiduciaria SA | Losone | 04.11.1998 | 01.09.2024 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Carto-Line SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Cartoleria Donati SA
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006119675, Registre du commerce Tessin, (501)
Cartoleria Donati SA, in Losone, CHE-106.032.163, società anonima (Nr. FUSC 147 del 02.08.2021, Pubbl. 1005262853). Secondo dichiarazione del 14.08.2024 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Mag Fiduciaria SA, in Losone, ufficio di revisione.
Numéro de publication: HR02-1005262853, Registre du commerce Tessin, (501)
Complemento all'iscrizione del registro giornaliero no. 17'370 del 25.06.2021, pubblicata nel FUSC no. 124 del 30.06.2021. Cartoleria Donati SA, in Losone, CHE-106.032.163, società anonima (Nr. FUSC 124 del 30.06.2021, Pubbl. 1005234548).
Nuove azioni:
50 azioni nominative da CHF 2'000.00 [no: 50 azioni al portatore da CHF 2'000.00].
Numéro de publication: HR02-1005234548, Registre du commerce Tessin, (501)
Cartoleria Donati SA, in Losone, CHE-106.032.163, società anonima (Nr. FUSC 119 del 23.06.2021, Pubbl. 1005226294).
Statuti modificati:
14.06.2021.
Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono per lettera, fax o posta elettronica. [Con deliberazione dell'assemblea generale del 14.06.2021, gli statuti della società sono stati adeguati alla conversione per legge delle azioni al portatore in azioni nominative avvenuta in data 01.05.2021.] [radiati: In data 01.05.2021 le azioni al portatore sono state convertite per legge in azioni nominative.]. [La seguente indicazione è radiata in quanto non prevista quale iscrizione nel registro di commercio delle società anonime secondo l'art. 45 ORC.] [radiati: Statuto modificato anche su punti non soggetti a pubblicazione e adeguato al nuovo diritto azionario in vigore dal 01.07.1992.].
Nuove persone iscritte o modifiche:
Donati, Michele, da Lavizzara, in Gordevio (Avegno Gordevio), presidente, con firma individuale [finora: da Broglio, membro del consiglio, con firma individuale];
Donati, Patrick, da Lavizzara, in Gordevio (Avegno Gordevio), membro, con firma individuale.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.