Adresse
Route du Col de la Croix, Bâtiment La Moraine
1865 Les Diablerets
Renseignements sur BORGHI construction sa
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de BORGHI construction sa
- BORGHI construction sa est une Société anonyme basée à Les Diablerets. BORGHI construction sa appartient au secteur «Bâtiments général» et est actuellement actif.
- L’entreprise a été fondée le 04.12.1978.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 13.05.2019. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI BORGHI construction sa.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
04.12.1978
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Ormont-Dessus
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.0.168.518-5
IDE/TVA
CHE-103.973.891
Secteur
Bâtiments général
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Toutes opérations dans les domaines de la construction, du génie civil, de l'immobilier, de l'entretien de chalets, de l'entreprise générale et de l'architecture et décoration d'intérieur.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Auditoria SA | Lausanne | <2004 | 12.05.2019 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Diabéton SA
- Diabéton S.A.
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour BORGHI construction sa
Numéro de publication: HR02-1004628775, Registre du commerce Vaud, (550)
BORGHI construction sa, à Ormont-Dessus, CHE-103.973.891 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Borghi Michel n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Les administrateurs Borghi Catherine et Borghi Alexandre signent désormais individuellement. Selon déclaration du 2 mai 2019, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte. Fiduciaire Auditoria SA n'est plus organe de révision.
Numéro de publication: 5498006, Registre du commerce Vaud, (550)
Diabéton S.A., à Ormont-Dessus, CH-550-0168518-5 (FOSC du 19.08.1997, p. 5986). Statuts modifiés le 5 février 2010.
Nouvelle raison de commerce:
BORGHI construction sa.
Nouvelle adresse:
route du Col-de-la-Croix, Bâtiment La Moraine, 1865 Les Diablerets.
Nouveau but:
toutes opérations dans les domaines de la construction, du génie civil, de l'immobilier, de l'entretien de chalets, de l'entreprise générale et de l'architecture et décoration d'intérieur (pour but complet cf. statuts). Les 50 actions nominatives de CHF 1'000 sont désormais soumises à des restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.
Communications aux actionnaires:
par écrit ou par courriel. Borghi Michel signe désormais collectivement à deux.
Nouveaux administrateurs avec signature collective à deux:
Borghi Catherine, présidente, et Borghi Alexandre, tous deux de et à Ormont-Dessus.
Registre du commerce Vaud, (550)
Diabéton S.A., à Ormont-Dessus, acquisition et exploitation d'une tour à béton (FOSC du 24.07.1995, p.4158). Statuts modifiés le 16 juillet 1997. Restrictions quant à la transmissibilité des actions. Statuts modifiés en outre sur d'autres points non soumis à publication.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.