Adresse
Boulevard des Eplatures 13
2300 La Chaux-de-Fonds
Filiales (4)
Renseignements sur Bieri et Grisoni S.A.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Bieri et Grisoni S.A.
- Bieri et Grisoni S.A. avec son siège à La Chaux-de-Fonds est actif. Bieri et Grisoni S.A. est active dans le domaine «Bâtiments général».
- Bieri et Grisoni S.A. a été fondée le 07.02.1918.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 30.05.2024. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Bieri et Grisoni S.A..
- Il y a 3 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: Fil coupe Sàrl, Tarditi SA, Vita Décoration Sàrl.
Direction (14)
les plus récents membres du conseil d'administration
Terenzio Rossetti,
Florian Kurth,
Stéphane Michel Gabriel Faivre-Rampant
les plus récents personnes habilitée à signer
Benoît Yves Alain Pillonel,
Boris Vuilleumier,
Georges Louis Gaston Guyot,
Hervé Gyger,
Sébastien Gremaud
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
07.02.1918
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
La Chaux-de-Fonds
Registre du commerce
NE
Numéro au registre du commerce
CH-645.1.002.870-8
IDE/TVA
CHE-105.766.506
Secteur
Bâtiments général
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Construction de routes, oeuvres d'art, génie civil, immeubles ou toute autre activité s'y rapportant.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
FDA Fiduciaire S.A. | Val-de-Ruz | <2004 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Bieri et Grisoni SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Bieri et Grisoni S.A.
Numéro de publication: HR02-1006044413, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
Bieri et Grisoni S.A., à La Chaux-de-Fonds, CHE-105.766.506 (FOSC du 29.02.2024, p. 0/1005974379). La procuration de Wantz Clément est radiée. Procuration collective à deux avec un administrateur a été conférée à Gremaud Sébastien, de Vuadens, à Les Bois, Guyot Georges Louis Gaston, de France, à Courtételle, Gyger Hervé, de Eriz, à Val-de-Ruz, Pillonel Benoît Yves Alain, de Lully (FR), à Le Landeron, et Vuilleumier Boris, de et à La Chaux-de-Fonds.
Numéro de publication: HR02-1005974379, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
Bieri et Grisoni S.A., à La Chaux-de-Fonds, CHE-105.766.506 (FOSC du 20.06.2023, p. 0/1005773424). La procuration de Maulini Christophe est radiée.
Numéro de publication: HR02-1005773424, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
Bieri et Grisoni S.A., à La Chaux-de-Fonds, CHE-105.766.506 (FOSC du 08.08.2022, p. 0/1005537141). La procuration de Martignier Cédric est radiée. Procuration collective à deux, avec un administrateur, a été conférée à Wantz Clément, de France, à Le Locle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.