Reports for Joe Zihlmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Joe Zihlmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004643776, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Zihlmann Holzbau AG, in Arth, CHE-105.436.210, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 07.10.2013, S.0, Publ. 1113653).
Statutenänderung:
24.05.2019.
Firma neu:
Joe Zihlmann AG.
Sitz neu:
Morschach.
Domizil neu:
Gewerbestrasse 7, 6443 Morschach.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von sämtlichen Planungs-, Kontroll- und Beratungsdienstleistungen, Projekt- und Bauleitungs- sowie Architekturleistungen, den Handel mit Baumaterial aller Art, die Vermietung und Verwaltung von Liegenschaften, die Förderung von Umweltaufwertungen und Renaturierung sowie die Übernahme und Ausführung von Bauarbeiten aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder solche übernehmen sowie alles vorkehren, was ihrem Zwecke dient. Sie kann im In- und Ausland Liegenschaften und Grundstücke erwerben, belasten, verwalten und veräussern sowie Darlehensverträge abschliessen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen durch Publikationsorgan oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]. Gemäss Erklärung vom 24.05.2019 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zihlmann-Mollet, Manuela, von Schötz, in Arth, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
ARGUSnet AG (CH-100.3.028.826-0), in Schötz, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zihlmann, Joe, von Schötz, in Arth, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Zihlmann, Josef, Präsident, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2368541, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Stiftung Pflegezentren Gemeinde Arth, in Arth, CHE-106.814.243, Stiftung (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2011, Publ. 6343634).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Inge, von Hellikon, in Goldau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Widmer, Monika, von Schneisingen, in Goldau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zihlmann, Joe, von Schötz, in Oberarth, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bart, Brigitte, von Zürich und Rümlang, in Unterägeri, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schales, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Horw, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kurmann, Sara, von Willisau, in Hohenrain, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tobler, Hans Peter, von Wäldi, in Arth, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 5960618, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Stiftung Pflegezentren Gemeinde Arth, in Arth, CH-130.0.000.764-5, Stiftung (SHAB Nr. 240 vom 10.12.2009, S. 19, Publ. 5385090).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blank-Meister, Trudy, von Schlossrued, in Goldau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Arnold, Josef, von Bürglen UR, in Goldau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Betschart-Schuler, Margrit, von Arth, in Goldau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bürgi, Oswald, von Arth, in Goldau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ulrich, Anton, von Arth, in Arth, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Blank, Oliver, von Schlossrued, in Goldau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schuler, Ruedi, von Rothenthurm, in Goldau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zihlmann, Joe, von Schötz, in Oberarth, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.