Reports for Rudolf Ziegler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Rudolf Ziegler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2879403, Commercial Registry Office Zurich, (20)
SPITEX-VEREIN RUETI, in Rüti ZH, CHE-114.294.305, Verein (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2015, Publ. 2054049).
Name neu:
SPITEX-VEREIN RUETI in Liquidation. [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.]. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 4. März 2016 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ziegler, Rudolf, von Rüti ZH, in Rüti ZH, Präsident des Vorstandes und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vetter, Hanspeter, von Urnäsch, in Rüti ZH, Mitglied des Vorstandes und Kassier und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 1500869, Commercial Registry Office Zurich, (20)
KUHN RIKON AG, in Zell ZH, CHE-102.058.330, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2013, Publ. 1207567).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ziegler, Rudolf, von Rüti ZH, in Rüti ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Auwärter, Dorothee, von Zell ZH, in Zell ZH, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 6247302, Commercial Registry Office Zurich, (20)
KUHN RIKON AG, in Zell ZH, CH-020.3.915.404-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 19.04.2011, S. 0, Publ. 6129030).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Auwärter, Dr. Wolfgang Friedrich, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Zell ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Eberle, Kurt, von Amden, in Fischenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuhn, Hans Heinrich, von Fehraltorf, in Zell ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ziegler, Rudolf, von Rüti ZH, in Rüti ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Auwärter, Willi, von Zell ZH, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuhn, Philipp, von Fehraltorf, in Davos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuhn, Christian, von Fehraltorf, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.