Reports for Christian Max Winter
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christian Max Winter
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004900828, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Straub Medical AG, in Vilters-Wangs, CHE-108.680.746, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2019, Publ. 1004651455).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zollikofer, Prof. Dr. Christoph, von St. Gallen, in Kilchberg ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Straub, Ilse, von Vilters-Wangs und Amriswil, in Wangs (Vilters-Wangs), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Eckhardt, Karl Friedrich, deutscher Staatsangehöriger, in Schwelm (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Straub, Marcel, von Amriswil, in Wangs (Vilters-Wangs), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spicer, Jeffrey Mark, britischer Staatsangehöriger, in Königstein im Taunus (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heuer, Dr. Sebastian Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Weinheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Royds-Jones, Nathan John, britischer Staatsangehöriger, in Dover (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Winter, Christian Max, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6949616, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Bard Medica SA, in Oberrieden, CH-660.0.045.982-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 07.06.2011, Publ. 6194122).
Statutenänderung:
04.10.2012.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Bard Medica AG) (Bard Medica Ltd).
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Produktion sowie den Kauf und Verkauf von medizinischen Produkten. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und richtet ihre Geschäftstätigkeit, soweit zulässig, auf die Gruppenziele aus. Dementsprechend kann die Gesellschaft im Interesse der Gruppe oder von einzelnen Gruppengesellschaften (inkl. ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Verträge abschliessen und insbesondere Darlehen oder andere Finanzierungen an solche Gruppengesellschaften gewähren und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder Sicherungsübereignungen und Sicherungsabtretungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und jede Art von Unternehmen erwerben, halten, veräussern oder finanzieren. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen, und alle Massnahmen ergreifen, die den Gesellschaftszweck angemessen zu fördern scheinen oder mit diesem im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winter, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Karlsruhe (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Horgen];
Heiniger, Daniel, von Eriswil, in Lachen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6102144, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Bard Medica SA, in Oberrieden, CH-660.0.045.982-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 26.07.2010, S. 25, Publ. 5742944).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Link, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Usingen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heuer, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Neusiedl am See (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Neusidl am See (AT), ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Winter, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Horgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Metzger, Claudia, deutsche Staatsangehörige, in Karlsruhe (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.