Reports for Luca Michael Walter
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Luca Michael Walter
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1167191, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
ERTR AG, in Wollerau, CH-440.3.003.367-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2013, Publ. 960299).
Statutenänderung:
18.10.2013.
Firma neu:
GFP Holding (Schweiz) AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(GFP Holding (Schweiz) SA) (GFP Holding (Schweiz) Limited).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walter, Luca Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Oberhallau, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luginbühl, Heinz A., von Rubigen, in Kyburg, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Zuchowski, Marc Ewald, deutscher Staatsangehöriger, in Palma de Mallorca (ES), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 960299, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
ERT AG, bisher in Arbon, CH-440.3.003.367-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2007, S. 13, Publ. 4229312).
Gründungsstatuten:
15.12.1989.
Statutenänderung:
26.06.2013.
Firma neu:
ERTR AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(ERTR SA) (ERTR Limited).
Sitz neu:
Wollerau.
Domizil neu:
Roosstrasse 53, 8832 Wollerau.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sager, Edith, von Gränichen, in Lupfig, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
TSZ Treuhandgesellschaft Sauter + Co Zürich AG (CH-020.3.000.856-1), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: TSZ Treuhandgesellschaft Sauter + Co Zürich AG];
Walter, Luca Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Oberhallau, Mitglied, mit Einzelunterschrift.