Reports for Wilhelm Velten
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Wilhelm Velten
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005629992, Commercial Registry Office Zurich, (20)
DIAMOS Suisse AG, in Zürich, CHE-115.516.862, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2020, Publ. 1005035456).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Velten, Wilhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Wehrheim-Obernhain (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Florian, Alfons G., von Dietikon, in Dietikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fähnrich, Petr, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wolf, Hanspeter, von Berg (SG), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005035456, Commercial Registry Office Zurich, (20)
DIAMOS Suisse AG, in Zürich, CHE-115.516.862, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2019, Publ. 1004723140).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furger, Mark, von Vals, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Velten, Wilhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Wehrheim-Obernhain (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Florian, Alfons G., von Dietikon, in Dietikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004996546, Commercial Registry Office Zug, (170)
ConQor AG, in Zug, CHE-109.874.299, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 30.03.2016, S.0, Publ. 2748429). Mit Erklärung vom 16.09.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furger, Mark, von Vals und Küsnacht ZH, in Grüningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier Partner Tax AG (CHE-114.641.803), in Zug, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Velten, Wilhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Wehrheim-Obernhain (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Florian, Alfons, von Dietikon, in Dietikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].