Reports for Markus Steiner
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Markus Steiner
Holdings
Newest SOGC notifications: Markus Steiner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004893665, Commercial Registry Office Zug, (170)
Chromag AG, in Steinhausen, CHE-102.789.238, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2011, S.0, Publ. 6146598).
Statutenänderung:
13.05.2020.
Zweck neu:
Handel mit und Verarbeitung von Chromstahlerzeugnissen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 70'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 70'000.00].
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 70 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Mit Statutenänderung vom 13.05.2020 wurde der Nebenzweck der Gesellschaft geändert.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kronenberg, Walter, von Neuenkirch, in Steinhausen, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Peter Stadler Treuhand AG, in Baar, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Markus, von Baar, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Cham];
Leuthard, Karin, von Merenschwand, in Muri (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Cham];
Stirnemann, Markus, von Gränichen, in Remetschwil, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Stirneman, Markus];
Audvisa Revisions AG (CHE-194.162.030), in Risch, Revisionsstelle.
Publication number: 6146598, Commercial Registry Office Zug, (170)
Chromag AG, in Steinhausen, CH-170.3.009.766-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2007, S. 25, Publ. 4004820).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Markus, von Baar, in Hagendorn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Leuthard, Karin, von Merenschwand, in Hagendorn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Stirneman, Markus, von Gränichen, in Busslingen, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 3595598, Commercial Registry Office Zug, (170)
Chromag AG, Sitz Steinhausen, CH-170.3.009.766-8, Handel mit und Verarbeitung von Chromstahlerzeugnissen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 12.07.1999, S. 4726).
Eingetragene Personen Geändert:
Steiner, Markus, Heimat Baar, in Baar, Mitglied mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].
Neu:
Kronenberg, Walter, Heimat Neuenkirch, in Steinhausen, Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien.
Gelöscht:
[Steiner, Alicia, Heimat Baar, in Baar, Mitglied mit Einzelunterschrift];
[Berglas, René, Heimat Oberägeri, Matzendorf, in Zürich, Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien].