Reports for Emil Sisak
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Emil Sisak
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4102565, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
SORS Investment AG, in Luzern, CHE-102.225.987, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 11.09.2015, Publ. 2368519).
Domizil neu:
Morgartenstrasse 3, 6003 Luzern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Husar, Matusch David, von Urdorf, in Oberengstringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Schlieren, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Sisak, Emil, von Urdorf, in Horgen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Schlieren].
Publication number: 2660821, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Gotthard Group GmbH, bisher in Seengen, CHE-113.260.203, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2011Publ. 6263674).
Gründungsstatuten:
10.11.2006.
Statutenänderung:
15.12.2015.
Firma neu:
Gate Tätowierungen GmbH.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Kannenfeldstr. 15, 4056 Basel.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Tätowierungsstudios sowie den Handel mit Tätowierungsartikeln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Vinkulierung neu:
[Die vom Gesetz abweichenden Abtretungsmodalitäten der Stammanteile sind aufgehoben worden.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stutz-Zatilkina, Svitlana, ukrainische Staatsangehörige, in Seengen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bubeliny, Martin, slowakischer Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Sisak, Emil, von Urdorf, in Schlieren, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2368519, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
SORS Investment AG, in Luzern, CHE-102.225.987, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 18.05.2015, Publ. 2155287).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Husar, Matusch David, von Urdorf, in Schlieren, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Sisak, Emil, von Urdorf, in Schlieren, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift].