Reports for Hans Anton Schlegel
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Hans Anton Schlegel
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005022361, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Schlegel Training GmbH, bisher in Gansingen, CHE-200.970.425, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2017, Publ. 3611815).
Statutenänderung:
09.11.2020.
Sitz neu:
Dulliken.
Domizil neu:
Industriestrasse 48, 4657 Dulliken. [Die Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten wurden aufgehoben.] [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Vinkulierung neu:
[Die bisherigen Stauten enthalten keine vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Würz-Johannsdottir, Bryndis, isländische Staatsangehörige, in Dulliken, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Gansingen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schlegel, Hans Anton, von Wädenswil, in Dulliken, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: in Gansingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ].
Publication number: 1020765, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Schlegel Training GmbH, in Gansingen, CHE-200.970.425, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2013, Publ. 971351).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bont, Patrick Marco, von Oberriet SG, in St. Gallen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bont, Tatjana Davorka, von Oberriet SG, in Winterthur, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bont, Walter Alfred, von Basel, in St. Gallen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlegel, Hans Anton, von Wädenswil, in Gansingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Würz-Johannsdottir, Bryndis, isländische Staatsangehörige, in Gansingen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 131 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit 9 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 971351, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Schlegel Training GmbH, in Gansingen, CHE-200.970.425, Laubberg (Murershalde), 5272 Gansingen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
21.06.2013.
Zweck:
Ausbildung von Hundetrainern, -führern und Hunden zu Gunsten von diensthundehaltenden Behörden und Privatpersonen sowie Zucht, Beherbergung und Pflege von Tieren sowie Herstellung von und Handel mit Waren in vorerwähnten Bereichen;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Das Stammkapital ist bei der Gründung vollständig liberiert worden. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 21.06.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Bont, Patrick Marco, von Oberriet SG, in St. Gallen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bont, Tatjana Davorka, von Oberriet SG, in Winterthur, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hollinger, Felix Albert, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 69 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Würz-Johannsdottir, Bryndis, isländische Staatsangehörige, in Gansingen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schlegel, Hans Anton, von Wädenswil, in Gansingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bont, Walter Alfred, von Basel, in St. Gallen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00.