Reports for Christian Marcel Riek
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christian Marcel Riek
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5473062, Commercial Registry Office Zug, (170)
c-motion consulting AG, bisher in Merenschwand, CH-400.3.022.961-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 19.03.2003, S. 1, Publ. 909966).
Gründungsstatuten:
29.11.2001.
Statutenänderung:
15.01.2010.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Hertizentrum 14, 6300 Zug.
Zweck neu:
Anbieten von Beratungsdienstleistungen im betriebswirtschaftlichen und EDV-Bereich, insbesondere Consulting, Unterstützung in Projekten, Projektleitungen, Programmierung, Qualitätssicherungen, Evaluationen und Studien;
zur Verfügung Stellung von Arbeitskräften an Dritte;
Handel mit Gütern aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Amsberg, Leonie, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riek, Christian Marcel, von St. Gallen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Contra Treuhand & Verwaltungs AG (CH-400.3.016.586-6), in Mellingen, Revisionsstelle (wie bisher).
Publication number: 917932, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Plaut (Schweiz) Consulting AG, in Regensdorf, Betriebsberatungen, Organisation von Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2001, S. 3558).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ortag, Organisations-, Revisions- und Treuhand-AG, in Zürich, Revisionsstelle;
Bläsi, Christof, von Solothurn, in Gaiserwald, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Fagagnini, Prof. Dr. Hans Peter, von Gossau SG, in Stettlen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Riek, Christian Marcel, von St. Gallen, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Dr. Nico, österreichischer Staatsangehöriger, in München (D), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Marty, Alfred genannt Fredy, von Oberiberg, in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Unteriberg];
Assaf-Clavadetscher, Claudia, von Küblis, in Regensdorf, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Zürich];
Bormacher, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Singen (D), mit Kollektivprokura zu zweien;
Kneubühler, Richard, von Zürich und Reiden, in Rüschlikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Vaterlaus, Stephan, von Hüntwangen, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Commercial Registry Office Aargau, (400)
c-motion consulting AG, in Merenschwand, Breitfeldstrasse 12, 5634 Merenschwand, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
29.11.2001.
Zweck:
Anbieten von Beratungsdienstleistungen im betriebswirtschaftlichen und EDV-Bereich, insbesondere Consulting, Unterstützung in Projekten, Projektleitungen, Qualitätssicherungen, Evaluationen und Studien;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Riek, Christian Marcel, von St. Gallen, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
von Amsberg, Leonie, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Einzelunterschrift;
Contra Treuhand & Verwaltungs AG, in Baden, Revisionsstelle.