Reports for Dr. Pablo Richard
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Dr. Pablo Richard
Holdings
Newest SOGC notifications: Dr. Pablo Richard
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005057649, Commercial Registry Office Zug, (170)
Commercium Immobilien AG, in Cham, CHE-136.553.082, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2019, Publ. 1004787887).
Statutenänderung:
02.12.2020.
Aktienkapital neu:
CHF 2'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
20'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von CHF 1'900'000.00, wofür 1'900'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre schriftlich oder elektronisch zuzustellen. [Mit Statutenänderung vom 02.12.2020 wurde der Nebenzweck der Gesellschaft geändert.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tringaniello, Bruno, von Baar, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bindschedler, Georges, von Zürich, in Muri bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fluri, Daniel, von Solothurn, in Feldbrunnen-St. Niklaus, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thomke, Manuel, von Biel/Bienne, in Nidau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kofmel, Peter, von Deitingen, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jenni, Jonas, von Eggiwil, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Richard, Pablo, von Wynau, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rieder, Roger, von St. Stephan, in Saanen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004900623, Commercial Registry Office Zug, (170)
MedMira Holding AG, in Zug, CHE-114.649.325, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2017, Publ. 3495063).
Statutenänderung:
08.05.2020.
Aktienkapital neu:
CHF 14'196'598.79 [bisher: CHF 13'703'992.24].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 14'196'598.79 [bisher: CHF 13'703'992.24].
Aktien neu:
1'419'659'879 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 1'370'399'224 Namenaktien zu CHF 0.01].
Qualifizierte Tatbestände neu:
Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung von Forderungen im Umfang von CHF 650'000.00, wofür 49'260'655 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Chan, Hermes, kanadischer Staatsangehöriger, in Halifax (CA), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meile, Urs, von Mosnang, in Meggen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Freienbach];
Richard, Dr. Pablo, von Wynau, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Daniel M., von Zürich, in Lachen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.