Reports for Esther Oertig-Althaus
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Esther Oertig-Althaus
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004470530, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
W. Örtig AG, in Eschenbach SG, CHE-341.631.286, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2017, Publ. 3741879).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oertig, Werner, von Eschenbach SG, in Neuhaus SG (Eschenbach SG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Oertig, Patrick, von Eschenbach SG, in Rüti ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Oertig, Fabian, von Eschenbach SG, in Eschenbach SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Oertig-Althaus, Esther, von Eschenbach SG, in Neuhaus SG (Eschenbach (SG)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Oertig, Corina, von Eschenbach SG, in Wolfhausen (Bubikon), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 1311473, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Örtig Immobilien AG, in Eschenbach SG, CHE-102.899.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2013, Publ. 1240575).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oertig-Althaus, Esther, von Eschenbach SG, in Neuhaus SG (Eschenbach (SG)), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Oertig, Werner, von Eschenbach SG, in Neuhaus SG (Eschenbach (SG)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publication number: 1240575, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
W. Oertig AG, in Eschenbach SG, CHE-102.899.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 22.08.2008, S. 11, Publ. 4622332).
Statutenänderung:
10.12.2013.
Firma neu:
Örtig Immobilien AG.
Zweck neu:
Ausführung von Generalunternehmertätigkeiten sowie Handel mit Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Werner Oertig, in Eschenbach SG, gemäss Übernahmebilanz per 1. Januar 1993 mit , Aktiven von CHF 875'147.90 und Passiven von CHF 354'746.90, wofür 200 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 320'401.-- als Forderung gutgeschrieben werden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 10.12.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stieger + Partner Revisions AG, in Jona, Revisionsstelle;
Bachmann, Thomas, von Amden, in Neuhaus SG (Eschenbach SG), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oertig, Fabian, von Eschenbach SG, in Eschenbach SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oertig-Althaus, Esther, von Eschenbach SG, in Neuhaus SG (Eschenbach (SG)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Oertig, Esther, von Eschenbach SG, in Neuhaus SG (Eschenbach SG), ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Oertig, Werner, von Eschenbach SG, in Neuhaus SG (Eschenbach (SG)), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Eschenbach SG, in Neuhaus SG (Eschenbach SG), Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].