Reports for Fabio Negro
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Fabio Negro
Holdings
Newest SOGC notifications: Fabio Negro
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005719899, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Management Digital Data AG, in Zürich, CHE-101.069.928, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 04.11.2022, Publ. 1005597196).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Galliker, Armin, von Ballwil und Willisau, in Punta del Este (UY), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Negro, Fabio, von Thayngen, in Würenlos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005686025, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Negro Veranstaltungstechnik AG, in Seon, CHE-115.389.701, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 19.10.2015, Publ. 2433147).
Statutenänderung:
08.02.2023.
Firma neu:
Negro AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermietung, den Verkauf und den Handel von Audio-, Video-, Licht und bühnentechnischen Einrichtungen sowie deren Installation, Service und Wartung. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten oder mit solchen fusionieren sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens negro Veranstaltungstechnik, in Egliswil (CHE-113.452.808), gemäss Vertrag vom 25.01.2010 und Übernahmebilanz per 31.12.2009 mit Aktiven von CHF 70'772.71 und Passiven von CHF 15'150.00, wofür 100 zu 50% liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 5'622.71 als Forderung gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keel, Simon, von Rebstein, in Seengen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Negro, Sandro, von Thayngen, in Auenstein, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Aarau];
Hochstrasser, Thomas, von Dintikon, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Negro, Fabio, von Thayngen, in Würenlos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Staufen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: HR02-1005103478, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Management Digital Data AG, in Lenzburg, CHE-101.069.928, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2019, Publ. 1004706316).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Negro, Fabio, von Thayngen, in Würenlos, mit Kollektivunterschrift zu zweien.