Reports for Marcel Wilhelm Moser
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Marcel Wilhelm Moser
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006007461, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Stiftung Betagtenheim Alpnach, in Alpnach, CHE-103.979.557, Stiftung (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2022, Publ. 1005565963).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brander Claessen, Beatrix, von Nesslau, in Alpnach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Moser, Marcel Wilhelm, von Appenzell, in Alpnach Dorf (Alpnach), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Imfeld, Linus, von Lungern, in Alpnach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthold, David, von Alpnach, in Alpnach Dorf (Alpnach), Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hard, Roger, von Rottenschwil, in Alpnach Dorf (Alpnach), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Keller, Rosmarie genannt Romy, von Willisau, in Alpnach Dorf (Alpnach), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Kalbermatten, Daniel, von Törbel, in Brig (Brig-Glis), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Publication number: HR02-1005050300, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Kraftwerk Sarneraa AG, in Alpnach, CHE-101.404.375, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2020, Publ. 1004796594).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krummenacher, Heinz, von Flühli, in Alpnach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wolf, Raffaela, von Rain, in Luzern, Sekretärin (Nichtmitglied), ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berlinger, Jürg, von Beckenried, in Sarnen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Moser, Marcel, von Appenzell, in Alpnach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gründler, Seline, von Sirnach, in Neuenkirch, Sekretärin (Nichtmitglied), ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 3996165, Commercial Registry Office Aargau, (400)
synuteam GmbH, bisher in Alpnach, CHE-411.508.061, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2014, Publ. 1564839).
Statutenänderung:
19.12.2017.
Sitz neu:
Muhen.
Domizil neu:
Hauptstrasse 3, 5037 Muhen.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen des Immobilien-, Bau- und Projektmanagements sowie Dienstleistungen in der Strategie-, Organisations-, Finanz- und Steuerberatung, im Controlling sowie im Treuhandwesen, insbesondere Verwaltung von Miteigentum im Immobilienbereich und IT-Schulungen in allen Bereichen;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moser, Marcel, von Appenzell, in Alpnach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 125 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bluntschli, Beat, von Zürich, in Muhen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 250 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Wohlen bei Bern, mit 125 Stammanteilen zu je CHF 100.00].