Reports for Benno Gustav Klaus
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Benno Gustav Klaus
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3814439, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Assurinvest AG, in Eschenbach SG, CHE-112.703.899, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2017, Publ. 3276345).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klaus, Benno, von Kirchberg SG, in Tuggen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koch, Bettina, von Volketswil, in Schwerzenbach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Benjamin James, von Zürich, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kenel Kälin, Johanna, von Arth, in Samstagern (Richterswil), mit Kollektivprokura zu zweien;
Hüppin, André, von Wangen SZ, in Siebnen (Galgenen), mit Kollektivprokura zu zweien;
Brändle, Lukas, von Mosnang, in Uznach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lacher, Silvia Rita, von Tuggen, in Tuggen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 1531005, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Assurinvest AG, in Eschenbach SG, CHE-112.703.899, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2013, Publ. 1146017).
Statutenänderung:
13.05.2014.
Zweck neu:
Pensionskassenberatung und Pensionskassenverwaltung sowie Abschluss von Maklergeschäften in diesem Bereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundstücke und Immobilien erwerben, halten und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zangger, Reto, von Wald ZH, in Bubikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ösch, Gerhard Franz, deutscher Staatsangehöriger, in Lachen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ziltener, Harry, von Rapperswil-Jona und Schübelbach, in Pfäffikon SZ (Freienbach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Klaus, Benno, von Kirchberg SG, in Tuggen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Spiess, Simon, von Tuggen, in Fehraltorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bisig, Urs, von Einsiedeln, in Killwangen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 1511571, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Assurinvest Advisory AG, in Wollerau, CHE-112.445.177, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 04.11.2013, Publ. 1159863).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klaus, Benno, von Kirchberg SG, in Tuggen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zangger, Reto, von Wald ZH, in Bubikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ziltener, Harry, von Rapperswil-Jona, in Freienbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spiess, Simon, von Tuggen, in Fehraltorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
OBT AG (CHE-109.029.855), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: OBT AG (CH-320.3.013.109-0)].