Reports for Yen-Wen Huang
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Yen-Wen Huang
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005993199, Commercial Registry Office Berne, (36)
Delta Electronics (Switzerland) AG, in Bern, CHE-107.431.212, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2022, Publ. 1005593714).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cheng, An, genannt Victor, chinesischer Staatsangehöriger, in Taipeh (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huang, Yen-Wen, genannt Kelvin Huang, chinesischer Staatsangehöriger, in Taoyuan City (TW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wüthrich, Ruth, von Trub, in Seedorf BE, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR02-1004979558, Commercial Registry Office Berne, (36)
Delta Electronics (Switzerland) AG, in Bern, CHE-107.431.212, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 15.04.2019, Publ. 1004610398).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huang, Yen-Wen, genannt Kelvin Huang, chinesischer Staatsangehöriger, in Taoyuan City (TW), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lee, Chin-Tang, genannt Tim, niederländischer Staatsangehöriger, in Waalre (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sharma, Dalip Kumar, indischer Staatsangehöriger, in Den Haag (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cheng, An, genannt Victor, chinesischer Staatsangehöriger, in Taipeh (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3658913, Commercial Registry Office Berne, (36)
Delta Energy Systems (Switzerland) AG, in Bern, CHE-107.431.212, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2017, Publ. 3334095).
Statutenänderung:
07.07.2017.
Firma neu:
Delta Electronics (Switzerland) AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Delta Electronics (Switzerland) SA) (Delta Electronics (Switzerland) Ltd.).
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen für den Sektor 'Elektrische Energiesysteme', insbesondere für den Einsatz in Telekom-Anwendungen. Die Gesellschaft kann sich an in- und ausländischen Unternehmungen beteiligen;
Grundstücke im In- und Ausland erwerben, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch gewöhnlichen Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hsieh, Shen-Yen, genannt Dick Hsieh, chinesischer Staatsangehöriger, in Bangmuang, Muang, Samutprakarn (TH), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hao, Chiu-Hua, chinesische Staatsangehörige, in Amstelveen (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huang, Yen-Wen, genannt Kelvin Huang, chinesischer Staatsangehöriger, in Taoyuan City (TW), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Chang, Jackie, britischer Staatsangehöriger, in Wassenaar (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.