Reports for Johann Peter Hoffmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Johann Peter Hoffmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005706544, Commercial Registry Office Graubünden
Creativ Bau Davos AG, in Davos, CHE-296.186.987, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 15.03.2021, Publ. 1005123971). Gemäss Erklärung vom 16.03.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hoffmann, Johann Peter, genannt Hans Peter, von Davos, in Davos, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
treuhand marugg + imsand ag (CHE-113.695.446), in Brig-Glis, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aregger, Roland, von Luzern, in Davos, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004948592, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Creativ Bau Davos AG, in Davos, CHE-296.186.987, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 15.07.2016, Publ. 2956133). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 01.07.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aregger, Roland, von Luzern, in Davos, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Hoffmann, Johann Peter, genannt Hans Peter, von Davos, in Davos, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
treuhand marugg + imsand ag (CHE-113.695.446), in Brig-Glis, Revisionsstelle.
Publication number: 2748909, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Hotel Ducan AG, in Davos, CHE-113.495.858, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2015, Publ. 2215293).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hoffmann-Weihrich, Gabriela Martina, von Davos, in Davos Monstein (Davos), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wilhelm, Martin, von St. Antönien, in Davos Monstein (Davos), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Umiker, Tom Erik, von Thalheim AG, in Davos, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Umiker, Arabelle Martine, von Appenzell, in Davos Platz (Davos), Mitglied und Delegierte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoffmann, Johann Peter, genannt Hans Peter, von Davos, in Davos, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hoffmann, Urs, von Davos, in Davos, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.