Reports for Viviana Esther Haupt
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Viviana Esther Haupt
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6280342, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Partnerline AG, in Dübendorf, CH-020.3.005.762-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2011, S. 24, Publ. 6035130).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roduner, Beatrice, von Sennwald, in Maur, Geschäftsführerin, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haupt, Viviana Esther, von Zürich, in Stallikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelprokura [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 6035130, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Partnerline AG, in Zürich, CH-020.3.005.762-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2006, S. 18, Publ. 3601198).
Statutenänderung:
03.02.2011.
Sitz neu:
Dübendorf.
Domizil neu:
Neugutstrasse 54, 8600 Dübendorf.
Zweck neu:
Nutzung von Mineralquellen sowie Produktion, Handel mit und Vertrieb von alkoholfreien Getränken oder Mischgetränken aller Art;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum, Patente und Lizenzen erwerben und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 200 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 03.02.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
TOP Treuhand Thomas Pudil, in Dübendorf, Revisionsstelle;
Roduner, Reinhard genannt Reiner, von Sennwald, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roduner, Beatrice, von Sennwald, in Maur, Geschäftsführerin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift];
Meisser, Marco Jürg, von Davos, in Wittnau, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mai, Nikolaus, deutscher Staatsangehöriger, in Eiterfeld (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haupt, Viviana Esther, von Zürich, in Stallikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 900584, Commercial Registry Office Zurich, (20)
EFG Private Bank SA, in Zürich, Betrieb einer Bank, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 29.01.2003, S. 20, Publ. 835662).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haupt, Viviana, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Welton-Lalive d'Epinay, Isabelle, von Freiburg, in Uster, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blunier, Marc, von Trub, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.