Reports for Claudia Rita Engelbrecht
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Claudia Rita Engelbrecht
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1746739, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Trapo Küng AG, in Zwingen, CHE-105.940.170, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2014, Publ. 1357257).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Karrer, Silvio, von Röschenz, in Röschenz, mit Kollektivprokura zu zweien;
Engelbrecht, Claudia Rita, von Oberwil BL, in Dittingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cassano, Serafino, italienischer Staatsangehöriger, in Möhlin, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grolimund, Andreas, von Mümliswil-Ramiswil, in Seewen SO (Seewen), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Seewen SO (Seewen), ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stahel, Jonas, von Winterthur, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 7161978, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Trapo Küng AG, bisher in Basel, CH-270.3.005.292-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2011, Publ. 6282994).
Gründungsstatuten:
05.10.1977.
Statutenänderung:
26.02.2013.
Sitz neu:
Zwingen.
Domizil neu:
Baslerstrasse 49, 4222 Zwingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fechtmann, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Haltern am See (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ackermann, Alois, von Mels, in Schönenbuch, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Crucy, Alain, französischer Staatsangehöriger, in Hésingue (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niessen, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Allschwil, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Basel];
Pitzer, Stefan, österreichischer Staatsangehöriger, in Goppingen-Faurndau (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bross, Andy, von Basel, in Oberwil BL, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Engelbrecht, Claudia Rita, von Oberwil BL, in Dittingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6912024, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Kampfsportcenter Kun-Tai-Ko AG, in Füllinsdorf, CH-280.3.910.167-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 28.09.2012, S. 0, Publ. 6868508).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herold, Raimund, deutscher Staatsangehöriger, in Liestal, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herold, Norman, deutscher Staatsangehöriger, in Füllinsdorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herold, Kevin, deutscher Staatsangehöriger, in Liestal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Engelbrecht, Claudia, von Oberwil BL, in Dittingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.