Reports for Marcel H. Egli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Marcel H. Egli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005841572, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
red concept AG, in Altendorf, CHE-114.905.600, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2023, Publ. 1005667965).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hösli, Andreas, von Glarus, in Wollerau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egli, Marcel H., von Wildhaus-Alt St. Johann, in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005562076, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Metzg am Dorfplatz AG, in Freienbach, CHE-180.705.941, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2013, S.0, Publ. 7022564).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egli, Ida, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Freienbach, Präsident und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Egli, Marcel, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Freienbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egli, Karl, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Freienbach, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Kleih, Sebastian, von Gommiswald, in Gommiswald, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005427198, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Capital 39 Holding AG, in Freienbach, CHE-116.161.891, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2012, S.0, Publ. 6780298).
Statutenänderung:
08.03.2022.
Firma neu:
Täli AG.
Domizil neu:
Talstrasse 88, 8808 Pfäffikon SZ.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im SHAB, sofern sämtliche Aktionäre bekannt sind, durch Brief, Fax oder E-Mail an die bekannten im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egli, Lukas, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Rapperswil-Jona, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Egli, Marcel, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Egli-Keller, Theresia Ida, genannt Ida, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Kleih, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Gommiswald, mit Einzelunterschrift.