Reports for Ute Bartsch
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Ute Bartsch
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004682178, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Integrated Building Partnership AG, in Mels, CHE-102.168.467, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 02.09.2013, S.0, Publ. 1054973).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rechsteiner, Franz, von Appenzell, in Sargans, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bartsch, Ute, deutsche Staatsangehörige, in Linden (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lhotak, Helga, deutsche Staatsangehörige, in Linden (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Witt, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Sargans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 1054973, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Integrated Building Partnership AG, in St. Gallen, CH-170.3.018.735-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2013, Publ. 987321).
Statutenänderung:
19.08.2013.
Sitz neu:
Mels.
Domizil neu:
Wangserstrasse 2, 8887 Mels.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gallwitz, Clemens, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Alfa Treuhand- und Revisions AG (CH-320.3.000.320-5), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bartsch, Ute, deutsche Staatsangehörige, in Linden (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lhotak, Helga, deutsche Staatsangehörige, in Linden (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rechsteiner, Franz, von Appenzell, in Sargans, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
SwissChart Consulting GmbH (CH-320.4.059.539-7), in Sargans, Revisionsstelle.
Publication number: 987321, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Integrated Building Partnership AG, in Mels, CH-170.3.018.735-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 28.05.2013, Publ. 7203262).
Statutenänderung:
12.07.2013.
Sitz neu:
St. Gallen.
Domizil neu:
Teufenerstrasse 12, 9001 St. Gallen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rechsteiner, Franz, von Appenzell, in Sargans, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bartsch, Ute, deutsche Staatsangehörige, in Linden (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lhotak, Helga, deutsche Staatsangehörige, in Linden (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
SwissChart Consulting GmbH (CH-320.4.059.539-7), in Sargans, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gallwitz, Clemens, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Alfa Treuhand- und Revisions AG (CH-320.3.000.320-5), in St. Gallen, Revisionsstelle.